Entreprise : GROLYS - SIREN 408 263 754
Identité
Dénomination
GROLYS
SIREN (siège)
408 263 754
Date d'immatriculation au RNE
17/07/1996
Début d’activité
29/06/1996
Date de fin de la personne morale
16/07/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition et gestion de biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
737853.24 EUR
Adresse du siège
LOT LES GRANDS PINS 05130 FOUILLOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERAUD MARIE-ANNE
Nom d'usage
COURTET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
GLEIZES CHRISTINE , ANNE-LAURE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
Fouillouse
Nom, Prénom(s)
GLEIZES CHRISTINE , ANNE , LAURE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
Fouillouse
Nom, Prénom(s)
GLEIZES JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Prunières
Nom, Prénom(s)
LESBROS JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
MOLIERAC CHANTAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
ROSSI JEAN-MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Châteauvieux
Nom, Prénom(s)
THOMAS FABIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
VALON JEAN-YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Gap
Dénomination
SCI LA CROIX DU SUD
Qualité
Autre
Commune de résidence
Gap
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/06/1996
Siret
40826375400033
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et gestion de biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition et gestion de biens immobiliers
Adresse
LOT LES GRANDS PINS
05130 , FOUILLOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/06/1996
Siret
40826375400017
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
3 BD D'ORIENT
05000 , GAP - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR GLEIZES JACQUES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/2009
Siret
40826375400025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
QUA DES VIGNES
05230 , PRUNIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2822
Date d'ajout
23/10/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/09/2009 : Modifié : GLEIZES Jacques, Gérant associé, demeurant quartier des Vignes 05230 Prunières Transfert de l'établissement principal et du siège social à compter du 30/09/2009 : Ancienne adresse : 3 boulevard d'Orient 05000 Gap Nouvelle adresse : quartier des Vignes 05230 Prunières
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
391
Date d'ajout
09/02/2009
Description
Modification relative aux associés à compter du 06/11/2008 : Partant : GLEIZES Jeanine, Associé Société Civil
Numéro d'observation
2130
Date d'ajout
19/07/2007
Description
Modification relative aux associés à compter du 25/04/2007 : Nouveau : Courtet Marie-Anne, associé société civil Nouveau : Gleizes Jeanine, associé société civil Nouveau : Lesbros Jacques, associé société civil Nouveau : Molierac Chantal, associé société civil Nouveau : Rossi Jean-Michel, associé société civil Nouveau : Thomas fabien, associé société civil Nouveau : Valon Jean-Yves, associé société civil Nouveau : Sc Sci la croix du sud, associé société civil Changement de qualité : Gleizes Jacques, gérant(e) devient gérant associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).