Entreprise : SCI VILLA DE LOUVROIL - SIREN 408 234 763
Identité
Dénomination
SCI VILLA DE LOUVROIL
SIREN (siège)
408 234 763
Date d'immatriculation au RNE
04/08/2010
Début d’activité
08/07/1996
Date de fin de la personne morale
03/08/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
96 RUE PORTA 81000 ALBI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERRARA SAUVEUR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Blaye-les-Mines
Nom, Prénom(s)
FERRARA DAVID , JEROME , EMMANUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
SANTE ACTIONS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Albi
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/07/1996
Siret
40823476300022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Autres Activités
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Adresse
96 RUE PORTA
81000 , ALBI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/07/1996
Siret
40823476300014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
231 RTE D'AVESNES
59720 , LOUVROIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2026
Date d'ajout
04/08/2010
Description
Nomination ou modification relative aux dirigeants à compter du 01/07/2010 : Partant : DEMAURY Evelyne, gérante Nouveau : FERRARA David, associé Nouveau Santé Actions (RCS Albi 414.958.918), associée
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).