Entreprise : SCI CARDINAL MERCIER - SIREN 408 225 878
Identité
(Entreprise radiée le 23/07/2019)
Dénomination
SCI CARDINAL MERCIER
SIREN (siège)
408 225 878
Date d'immatriculation au RNE
29/06/2009
Fermeture de l'établissement - 40822587800029
- Date d'effet de la fermeture : 18/04/2018
Fermeture de l'établissement - 40822587800011
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/2009
Date de fin de la personne morale
28/06/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
5493652.79 EUR
Adresse du siège
139 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 92240 MALAKOFF FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
139 A 147
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VENDRYES ARNAUD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Paris
Dénomination
HUMANIS RETRAITE ARRCO
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AGRICA RETRAITE AGIRC
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris CEDEX 08
Dénomination
CNRBTPIG
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris CEDEX 06
Dénomination
INSTITUTION DE RETRAITES DES CADRES ET ASSIMILES DE FRANCE ET DE L'EXTERIEUR - IRCAFEX (INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE)
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
IRP AUTO RETRAITE AGIRC
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MALAKOFF MEDERIC RETRAITE AGIRC
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
KLESIA RETRAITE AGIRC
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AGIRA RETRAITE DES CADRES (INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE)
Qualité
Autre
Commune de résidence
Caluire-et-Cuire CEDEX
Dénomination
HUMANIS RETRAITE AGIRC
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
IN EXTENSO AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
IN EXTENSO CENTRE OUEST
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cholet
Dénomination
AG2R REUNICA AGIRC (Institution de retraite complémentaire)
Qualité
Autre
Commune de résidence
Grenoble
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1996
Siret
40822587800011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
29 BD EDGAR QUINET
75014 , PARIS 14 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/04/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1996
Siret
40822587800029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PROPRIETE, MISE EN VALEUR ET GESTION D'UN IMMEUBLE A PARIS (9EME) 3 RUE DU CARDINAL MERCIER
Adresse
139 RUE 139-147 Rue Paul Vaillant Couturier
92240 , Malakoff - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
139 A 147
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
42502
Date d'ajout
23/07/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 12/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
74315
Date d'ajout
13/08/2018
Description
Dissolution à compter du 18/04/2018
Numéro d'observation
18815
Date d'ajout
29/06/2009
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).