Entreprise : GROUPE BORDET MAITRE FEUX - SIREN 408 220 572
Identité
(Entreprise radiée le 17/11/2023)
Dénomination
GROUPE BORDET MAITRE FEUX
Sigle
GBMF
SIREN (siège)
408 220 572
Date d'immatriculation au RNE
17/01/2000
Fermeture de l'établissement - 40822057200015
- Date d'effet de la fermeture : 14/11/2023
Fermeture de l'établissement - 40822057200023
- Date d'effet de la fermeture : 20/09/2012
Fermeture de l'établissement - 40822057200031
- Date d'effet de la fermeture : 14/11/2023
Fermeture de l'établissement - 40822057200049
- Date d'effet de la fermeture : 01/03/2007
Fermeture de l'établissement - 40822057200056
- Date d'effet de la fermeture : 14/11/2023
Date de fin de la personne morale
16/01/2095
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1040000 EUR
Adresse du siège
FROIDVENT 21290 LEUGLAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICHOMME MARC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Voulaines-les-Templiers
Dénomination
FINANCIERE BORDET
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Leuglay
Dénomination
CABINET IGEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 17
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chalon-sur-Saône
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/11/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1997
Siret
40822057200031
Code APE
2014Z - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
achat de bois pour la carbonisation, achat et vente de bois et de produits dérivés, matériel et articles de loisirs.
Adresse
RTE D'ALLANCHE
15170 , NEUSSARGUES EN PINATELLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Neussargues-Moissac
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/11/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/09/1996
Siret
40822057200015
Code APE
2014Z - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding financière et de management achat de bois pour la carbonisation, achat et vente de charbons de bois et de produits dérivés. Matériels et articles de loisirs. Sciage de rondins de bois et mise en fagots
Adresse
Froidvent
21290 , Leuglay - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/11/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1997
Siret
40822057200056
Code APE
2014Z - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Siège administratif (activité sociale: holding financière et de management - exploitation et vente de bois, carbonisation, achat et vente de charbons de bois et de produits dérivés)
Adresse
5 AV LEONARD DE VINCI
63000 , CLERMONT-FERRAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/09/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1997
Siret
40822057200023
Code APE
2014Z - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Activité principale
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Adresse
RTE DE BILLOM
63160 , BILLOM - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE LA SEDIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1997
Siret
40822057200049
Code APE
241G
Adresse
RUE JOSEPH LEON JACQUEMAIRE
69400 , VILLEFRANCHE-SUR-SAONE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE PORTUAIRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19180
Date d'ajout
15/11/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 14 Novembre 2023 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/003816
Date d'ajout
15/11/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de DIJON en date du 14.11.2023 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
19665
Date d'ajout
14/11/2023
Description
EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2023 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJONA PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Numéro d'observation
19657
Date d'ajout
14/11/2023
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 14/11/2023, LE TRIBUNAL DE DIJON A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE GROUPE BORDET MAITRES FEUX (SAS) (PROCEDURE OUVERTE LE 30/09/2014 )Date d'effet : 14/11/2023
Numéro d'observation
F15/001012
Date d'ajout
10/04/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de DIJON en date du 31.03.2015 prononçant la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire - Liquidateur judiciaire : Selarl MP ASSOCIES représentée par Me MAITRE, 19 avenue Albert Camus 21000 DIJON - Juge commissaire maintenu : M. MAZO Yves - Date de cessation des paiements : 24.03.2015.
Numéro d'observation
3642
Date d'ajout
07/04/2015
Description
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE RENDU LE 31.03.2015 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DESIGNANT LA SELARL MP ASSOCIES REPRESENTEE PAR ME PHILIPPE MAITRE 19 AVENUE ALBERT CAMUS 21000 DIJON COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR - DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 24.03.2015 -
Numéro d'observation
3115
Date d'ajout
02/04/2015
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure EN DATE DU 31/03/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA SAUVEGARDE DE GROUPE BORDET MAITRES FEUX (SAS), A DESIGNE : Liquidateur : SELARL MP ASSOCIES représentée par Me Philippe MAITRE - 19, avenue Albert CAMUS - 21000 Dijon ET A FIXE AU 24/03/2015 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 31/03/2015
Numéro d'observation
8650
Date d'ajout
08/10/2014
Description
JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE AVEC ADMINISTRATEUR RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON EN DATE DU 30.09.2014 DESIGNANT COMME MANDATAIRE JUDICIAIRE ME PH. MAITRE 19 AVENUE ALBERT CAMUS 21000 DIJON ET COMME ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ME BOURTOURAULT REMY 12 BD THIERS 21000 DIJON - FIXE LA PERIODE D'OBSERVATION A SIX MOIS -
Numéro d'observation
F14/002077
Date d'ajout
06/10/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de DIJON en date du 30.09.2014 prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Juge commissaire titulaire : M. MAZO Yves - Juge commissaire suppléant : M. TAPIE Alain. Mandataire-Judiciaire : Maître Philippe MAITRE, 19 avenue Albert Camus 21000 Dijon - Administrateur judiciaire : Maître BOURTOURAULT Rémy, 12 boulevard Thiers 21000 Dijon avec mission d'administrer la société.
Numéro d'observation
7674
Date d'ajout
02/10/2014
Description
(Ouverture d'une procédure de) Sauvegarde EN DATE DU 30/09/2014, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE SUR GROUPE BORDET MAITRES FEUX (SAS) SOUS LE NUMERO 4158842, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE MAZO YVES, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT TAPIE ALAIN, Administrateur judiciaire : BOURTOURAULT REMY - 12, BD. THIERS - 21000 DIJON, AVEC UNE MISSION DE ADMINISTRATION, MANDATAIRE JUDICIAIRE ME PH. MAITRE - 19, AV. ALBERT CAMUS - 21000 DIJON ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS. Date d'effet : 30/09/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2000
Description
Textes libres : Par décret N°99-659 du 30 juillet 1999, le Tribunal de commerce de SAINT-FLOUR a été supprimé, à effet du 1er janvier 2000. Sa compétence a été rattachée au Tribunal de Commerce d'AURILLAC.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MODIFICATIVE DU 13.05.1998 - N 120 APPORT FUSION DE LA S.A. COMPTOIR CANTALIEN DE CARBONISATION A NEUSSARGUES (15170) - B 323 503 664 - A COMPTER DU 31 MARS 1998. ADJONCTION D'ACTIVITE : ACHAT DE BOIS POUR LA CARBONISATION, ACHAT ET VENTE DE CHARBONS DE BOIS ET DE PRODUITS DERIVES. (P.V. ASSEMBLEE DU 31 MARS 1998). MODIFICATIVE DU 18.06.1998 - N 149 : L'APPORT FUSION EFFECTUE PAR LA SOCIETE COMPTOIR CANTALIEN DE CARBONISATION A ETE FAIT A LA S.A. G B M F AVEC EFFET DI 01 OCTOBRE 1997 ET NON PAS AU 31/03/1998 COMME INDIQUE DANS LA MODIFICATIVE DU 13 MAI 1998. MODIFICATIVE DU 29.06.1998 - N 164 : APPORT FUSION D'UN ETABLISSEMENT SITUE Z.A. DE LA SEDIS - ROUTE DE CLERMONT FERRAND - 63160 BILLOM, DU COMPTOIR CANTALIEN DE CARBONISATION B 323 503 664 (92 B 33), A COMPTER DU 01 OCTOBRE 1997. MODIFICATIVE DU 29.06.1998 - N 165 : APPORT FUSION D'UN ETABLISSEMENT SITUE ROUTE D'ALLANCHE - 15170 NEUSSARGUES MOISSAC, DU COMPTOIR CANTALIEN DE CARBONISATION B 323 503 664, A COMPTER DU 01 OCTOBRE 1997. LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATILLON SUR SEINE A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. PAR A.G.E. EN DATE DU 1ER OCTOBRE 2002 LA SOCIETE GROUPE BORDET MAITRES FEUX (GBMF) A APPROUVE LA FUSION ABSORPTION DE LA SARL MAITRES FEUX, ZONE PORTUAIRE, RUE LEON JACQUEMAIRE, RCS VILLEFRANCHE TARATE 331 419 465 (FIN DE LOCATION GERANCE QUI AVAIT ETE INITIALEMENT CONSENTIE SUR CE FONDS DE COMMERCE)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BILLOM A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).