Entreprise : TRANS'ESPACE - SIREN 408 202 166
Identité
(Entreprise radiée le 02/12/2020)
Dénomination
TRANS'ESPACE
SIREN (siège)
408 202 166
Date d'immatriculation au RNE
22/07/1996
Date de fin de la personne morale
21/07/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
FERME DE LA FOLIE 77310 BOISSISE-LE-ROI FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN 7
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KRAWCZYK JEAN JACQUES SIMON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Chevry-sous-le-Bignon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1996
Siret
40820216600018
Code APE
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
Activité principale
Autres transports routiers de voyageurs
Adresse
71 B FONTAINEBLEAU
77310 , PRINGY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1996
Siret
40820216600026
Code APE
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TRANSPORT ROUTIERS PUBLICS DE PERSONNES TRANSPORT COLIS LEGERS
Adresse
Ferme de la Folie RN 7
77310 , Boissise-le-Roi - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN 7
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17819
Date d'ajout
02/12/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 02/12/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Archibald représentée par Me Virginie Laure . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 02/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17819
Date d'ajout
02/12/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
52529
Date d'ajout
08/02/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun prononce en date du 08/02/2016 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2016J00049 , date de cessation des paiements le 15/06/2015 , désigne liquidateur SELARL Archibald représentée par Me Laure 50 Avenue Thiers 77000 Melun , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/07/1996
Description
Historique des observations depuis le 22/07/1996 : PUBLICITE STATUTS:LA REPUBLIQUE DE S&M
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).