Entreprise : SCI ROGER LERAY - SIREN 408 198 661
Identité
(Entreprise radiée le 13/05/2020)
Dénomination
SCI ROGER LERAY
SIREN (siège)
408 198 661
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital minimum
15244.9 EUR
Adresse du siège
9 ALL DU PARC DES SPORTS 50300 AVRANCHES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Martin-des-Champs
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROGER FRANCK , JEAN-YVES , JACKY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Saint-Quentin-sur-le-Homme
Nom, Prénom(s)
ROGER FRANCOISE , MICHELE , ANNICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
Cuves
Nom, Prénom(s)
ROGER LAURENCE , RAYMONDE , YVONNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Servon
Nom, Prénom(s)
LERAY ANNICK , MARIE , MADELEINE
Nom d'usage
ROGER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
AVRANCHES
Nom, Prénom(s)
ROGER SYLVIE , MADELEINE , JEANNINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Dingé
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/07/1996
Siret
40819866100014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration en exploitation par bail d'immeubles bâtis ou non bâtis
Adresse
9 ALL 9 allée du Parc des Sports
50300 , AVRANCHES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Martin-des-Champs
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2570
Date d'ajout
13/05/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 19/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/02/2020
Description
Dissolution à compter du 05/06/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 05/06/2019, liquidateur : ROGER né(e) LERAY Annick, Marie, Madeleine, siège de la liquidation : Saint-Martin-des-Champs 9 Allée du Parc des Sports 50300 Avranches, parution de la publicité légale : La Presse de la Manche en date du 08/02/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le tribunal de commerce de Granville a été rattaché au tribunal de commerce de Coutances par le décret N° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000. La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 100 000.00 FRF nouveau montant : 15 244.90 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).