Entreprise : TRANSACTIONS MATERIEL SERVICE - SIREN 408 180 313
Identité
Dénomination
TRANSACTIONS MATERIEL SERVICE
Sigle
TMS
SIREN (siège)
408 180 313
Date d'immatriculation au RNE
18/02/2000
Dissolution
- Date de dissolution : 20/08/2004
Date de fin de la personne morale
20/02/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
CENTRE D'AFFAIRES PARINOR 93150 LE BLANC-MESNIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE BONAPARTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TRAORE JEROME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Dammartin-en-Goële
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/08/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/07/1996
Siret
40818031300038
Code APE
452A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Bâtiments constructions travaux publics et gros ¿uvres
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
CENTRE D'AFFAIRES PARINOR
93150 , LE BLANC-MESNIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE BONAPARTE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
79282
Date d'ajout
18/12/2013
Description
Pli Non Distribuable sur constatation du Greffier suite à la relance pour le dépot des documents comptables annuels
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
68044
Date d'ajout
10/02/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 16/01/2006 nommant KRAFFT GUILLAUME juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
96329
Date d'ajout
27/06/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Meaux prononce en date du 09/05/2000 , la liquidation judiciaire sous le numéro Aot182 , date de cessation des paiements le 15/10/1999 , désigne juge commissaire Mr Tevels Roland , juge commissaire suppléant Mr Abouly Herve , liquidateur Garnier Philippe résidence du palais 55 rue Aristide Briand 77100 Meaux , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
OUVERTURE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).