Entreprise : DAG CLERC - SIREN 408 175 487
Identité
Dénomination
DAG CLERC
SIREN (siège)
408 175 487
Date d'immatriculation au RNE
19/07/1996
Début d’activité
01/06/1996
Date de fin de la personne morale
18/07/2095
Date de clôture
31/05
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Brasserie restaurant café bar
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
334400 EUR
Adresse du siège
4 AV DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Constans FLORENCE , NATHALIE
Nom d'usage
Rolland
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Montrouge
Nom, Prénom(s)
Rolland DOMINIQUE , ALFRED , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Montrouge
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1996
Siret
40817548700011
Nom commercial
LE DAGUERRE
Enseigne
CAFE DAGUERRE
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Brasserie restaurant café bar
Adresse
4 AV DU GENERAL LECLERC
75014 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1996B1001952
Date d'ajout
06/09/2021
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 06/09/2021 A PRONONCE LA CLOTURE DE LA PROCEDURE APRES EXECUTION TOTALE DU PLAN DE CONTINUATION
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1996B1001949
Date d'ajout
24/01/2020
Description
Ordonnance du 20/01/2020 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris ordonne la désignation de la SELARL EL BAZE CHARPENTIER prise en la personne de Me Jonathan EL BAZE, en qualité de commissaire à l'exécution du plan en remplacement de la SCP THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me Jonathan EL BAZE, à compter du 1er janvier 2020.
Numéro d'observation
1996B1001947
Date d'ajout
05/02/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 05/02/2019, arrêtant le plan de redressement, désigne Mme Florence Rolland,M. Dominique Rolland, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 9 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Jonathan El Baze 42 rue de Lisbonne 75008 Paris met fin à la mission de SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Jonathan El Baze , 42 rue de Lisbonne 75008 Paris , Administrateur , maintient ,SELARL FIDES en la personne de Me Bernard Corre , 5 rue de Palestro 75002 Paris , Mandataire judiciaire, sous le numéro P201701869
Numéro d'observation
1996B1001945
Date d'ajout
10/07/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 10/07/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 20/07/2018, soit jusqu'au 20/01/2019
Numéro d'observation
1996B1001942
Date d'ajout
30/01/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 30/01/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 20/01/2018, soit jusqu'au 20/07/2018
Numéro d'observation
1996B1001940
Date d'ajout
05/12/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 05/12/2017 , convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, maintient M. Michel Teytu Juge Commissaire , SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en la personne de Me Jonathan El Baze Administrateur avec pour mission : d'assister, SELARL FIDES en la personne de Me Bernard Corre Mandataire judiciaire, prolonge la période d'observation jusqu'au 20/01/2018fixe la date de cessation des paiements au : 07/07/2017.
Numéro d'observation
1996B1001933
Date d'ajout
20/07/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 20/07/2017 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro P201701869 et a désigné juge commissaire : M. Michel Teytu, administrateur : SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en la personne de Me Jonathan El Baze 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, avec pour mission : de surveiller, mandataire judiciaire : SELARL EMJ en la personne de Me Bernard Corre 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 20/01/2018, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).