Entreprise : DU NAN - SIREN 408 165 116
Identité
Dénomination
DU NAN
SIREN (siège)
408 165 116
Date d'immatriculation au RNE
12/07/1996
Début d’activité
01/06/1996
Date de fin de la personne morale
11/07/2046
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Exploitation agricole - céréales bovins lait
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
183300 EUR
Adresse du siège
AU NAN 32230 JUILLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARU FERNANDE
Nom d'usage
COTONAT
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Commune de résidence
JUILLAC
Nom, Prénom(s)
COTONAT LAURENT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
JUILLAC
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1996
Siret
40816511600018
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole - céréales bovins lait
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
AU NAN
32230 , JUILLAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
07/01/2008
Description
Transformation de la société à compter du 31/12/2007 Ancienne forme : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) Nouvelle forme : SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) Changement de dénomination à compter du 31/12/2007 Ancienne : GAEC DU NAN Nouvelle : DU NAN Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2007 : Changement de qualité : COTONAT Fernande, GÉRANT(E) devient ASSOCIÉE NON EXPLOITANT Modifié : COTONAT Laurent, GÉRANT(E)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2396
Date d'ajout
05/09/2002
Description
CHANGEMENT D'UN CO-GERANT ANCIEN ; COTONAT MICHEL NOUVEAU ; MME BARU FERNANDE EPSE COTONAT CAPITAL DE 186 292.70 EUROS REDUIT A 183 300 EUROS Date d'effet : 01/07/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).