Entreprise : SCEA DE PIGAILLON - SIREN 408 097 418
Identité
Dénomination
SCEA DE PIGAILLON
Sigle
SCEA DE PIGAILLON
SIREN (siège)
408 097 418
Date d'immatriculation au RNE
02/04/2002
Début d’activité
01/09/1977
Date de fin de la personne morale
01/04/2045
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Propriété, mise en valeur et exploitation par tous moyens directs ou indirects de tous domaines agricoles ou immeubles que la société pourra acquérir ou prendre à bail et notamment à usage d'élevage ovin polyculture - viticulture
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
914 EUR
Adresse du siège
PIGAILLON 47700 ANZEX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BINET THOMAS , VICTOR
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Commune de résidence
Anzex
Nom, Prénom(s)
BINET CLAUDE , EMILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Anzex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1977
Siret
40809741800011
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Propriété, mise en valeur et exploitation par tous moyens directs ou indirects de tous domaines agricoles ou immeubles que la société pourra acquérir ou prendre à bail et notamment à usage d'élevage ovin polyculture - viticulture
Autres Activités
Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
PIGAILLON
47700 , ANZEX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2876
Date d'ajout
31/05/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2011 : Partant : BINET Claude Emile, (voir rubrique observations) Nouveau : BINET Thomas Victor, Gérant(e) COURRIER FRANCAIS : 13.05.2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marmande ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation au R.C.S. D'une société civile constituée avant le 1er juillet 1978, conformément à l'art. 44 de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (N.R.E.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).