Entreprise : EARL DE LA METAIRIE DU CRAN - SIREN 408 088 516
Identité
Dénomination
EARL DE LA METAIRIE DU CRAN
SIREN (siège)
408 088 516
Date d'immatriculation au RNE
24/07/1996
Date de fin de la personne morale
23/07/2046
Date de clôture
31/07
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Capital social
7650 EUR
Adresse du siège
LE CRAN 22150 PLOUGUENAST-LANGAST FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIO BERTRAND , GILLES , JOSEPH , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
PLOUGUENAST
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/10/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1996
Siret
40808851600013
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité agricole
Adresse
le Cran
22150 , Plouguenast - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
275
Date d'ajout
15/01/2018
Description
Radiation du RCS le 15/01/2018 avec effet au 20/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
273
Date d'ajout
15/01/2018
Description
Par jugement en date du 20/10/2017 le Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif à l'égard de l'EARL DE LA METAIRIE DU CRAN et de Mr Bertrand RIO.
Numéro d'observation
3814
Date d'ajout
10/05/2016
Description
Par jugement en date du 22/04/2016 le Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EARL DE LA METAIRIE DU CRAN et de Mr Bertrand RIO. A désigné en qualité de Liquidateur : Maître Daniel DAVID, ImmeubleLe Séquoia - 45 rue Lafayette 22042 Saint-Brieuc cédex 2. A fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16/03/2016
Numéro d'observation
4619
Date d'ajout
21/11/2005
Description
RETRAIT DE MMR LEMAINE JOSETTE EN QUALITE DE CO-GERANTE - REDUCTION DU CAPITAL PORTE DE 9 000 EUROS A 4 500 EUROS. Date d'effet : 31/07/2005
Numéro d'observation
846
Date d'ajout
06/03/2003
Description
ABANDON DE LA VARIABILITE DU CAPITAL SOCIAL. FIN DES FONCTIONS DE MR RIO ALBERT EN QUALITE DE GERANT (A COMPTER DU 31/12/2002) NOMINATION DE MME LEMAINE JOSETTE EN QUALITE DE GERANTE REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL PORTE DE 9 146,94 EUROS A 9 000 EUROS. Date d'effet : 01/01/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 60 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 9 146.94 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).