Entreprise : SCI PEGASE - SIREN 408 082 105
Identité
(Entreprise radiée le 15/07/2022)
Dénomination
SCI PEGASE
SIREN (siège)
408 082 105
Date d'immatriculation au RNE
01/07/1996
Fermeture de l'établissement - 40808210500011
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2021
Date de fin de la personne morale
30/06/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
14 RUE DES LONGS PRES 77340 PONTAULT-COMBAULT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LUCAS DIDIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Pontault-Combault
Nom, Prénom(s)
PERROT CHRISTIANE , LUCETTE , MADELEINE
Nom d'usage
LUCAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Pontault-Combault
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1996
Siret
40808210500011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION,CONSTRUCTION AMENAGEMENT,ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL,LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES, TOUS AFFECTATIONS,SOIT HABITATION,ACTIVITES, BUREAUX,COMMERCES.
Adresse
14 RUE 14 Rue DES LONGS PRES
77340 , Pontault-Combault - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15952
Date d'ajout
15/07/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/12/2021
Description
Dissolution à compter du 30/11/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/11/2021, liquidateur : LUCAS Didier, siège de la liquidation : 14 Rue DES LONGS PRES 77340 Pontault-Combault, parution de la publicité légale : Horizons 77 paru le 17/12/2021
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/07/1996
Description
Historique des observations depuis le 01/07/1996 : PUBLICITE STATUTS:LA REPUBLIQUE DE S&M
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).