Entreprise : ATERIS - SIREN 408 081 297
Identité
(Entreprise radiée le 25/09/2020)
Dénomination
ATERIS
SIREN (siège)
408 081 297
Date d'immatriculation au RNE
09/07/1996
Date de fin de la personne morale
08/07/2095
Date de clôture
30/04
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15245 EUR
Adresse du siège
77 BD DE COURTAIS 03100 MONTLUCON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1er Etage Gauche
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SIRETA BERTRAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Neris-les-Bains
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/03/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/07/1996
Siret
40808129700017
Enseigne
LAFORET IMMOBILIER RESEAU AUGUSTE THOUAR
Code APE
703A
Adresse
14 BD DE COURTAIS
03100 , MONTLUCON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/08/1996
Siret
40808129700025
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transaction sur immeubles et fonds de commerce, location immobilière, gérance immobilière, syndic de copropriété, centre d'affaires, location de locaux professionnels et toutes prestations de services s'y rattachant. Transactions immobilières, locations immobilières, gérances immobilières, expertise immobilière, formation
Adresse
77 BD 77 boulevard de Courtais
03100 , Montluçon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1er Etage Gauche
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2009
Siret
40808129700033
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
16 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU
03310 , NERIS-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1615
Date d'ajout
25/09/2020
Description
Radiation du RCS le 25/09/2020 avec effet au 24/04/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
139
Date d'ajout
23/01/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/10/2019 Liquidateur : SIRETA BERTRAND Le siège de la liquidation est fixé à : Journal d'annonces légales : LA SEMAINE DE L ALLIER en date du 28/11/2019
Numéro d'observation
98
Date d'ajout
21/01/2009
Description
Suppression du nom commercial et de l'enseigne à compter du 01/01/2009: Laforet immobilier - réseau auguste Thouard Transfert du siège et de l'établissement principal à compter du 01/01/2009 : Ancienne adresse : 77 boulevard de Courtais 03100 Montluçon Nouvelle adresse : 16 rue Jean-Jacques Rousseau 03310 Neris-les-Bains Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 16 rue Jean-Jacques Rousseau 03310 Neris-les-Bains à compter du 01/01/2009 Ancienne : Transaction sur immeubles et fonds de commerce, location immobilière, gérance immobilière, syndic de copropriété, centre d'affaires, location de locaux professionnels et toutes prestations de services s'y rattachant. Nouvelle : Transaction sur immeubles et fonds de commerce, location immobilière, gérance immobilière, syndic de copropriété, centre d'affaires, location de locaux professionnels et toutes prestations de services s'y rattachant. Transactions immobilières, locations immobilières, gérances immobilières, expertise immobilière, formation
Numéro d'observation
130
Date d'ajout
30/01/2008
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social Ancienne : 31/12 Nouvelle : 30/04
Numéro d'observation
1608
Date d'ajout
06/12/2006
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitie du capital social à compter du 31 octobre 2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 100 000.00 FRF nouveau montant : 15 244.90 Eur la modification du 29/06/2004 constatant le changement de gérant (nouveau gérant : Mr Sireta Bertrand) a fait l'objet d'une requête et d'une ordonnance du président en date du 26 juin 2004 : Mr Sireta Bertrand n'ayant pas sa carte professionnelle d'agent immobilier. Le président ayant autorisé le greffier à procéder à l'inscription modificative et ayant fixe à trois mois à compter du 26 juin 2004 la durée de la dispense. 03/04/2014 : le courrier adressé au siège social de la sté nous revient avec la mention 'DNI'
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).