Entreprise : OMEGA CONDUITE - SIREN 408 072 445
Identité
Dénomination
OMEGA CONDUITE
SIREN (siège)
408 072 445
Date d'immatriculation au RNE
03/07/1996
Début d’activité
14/06/1996
Date de fin de la personne morale
02/07/2046
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
La création la gestion l acquisition de quelque manière que ce soit de tous établissements d enseignement de conduite des véhicules à moteur auto école
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
100 RUE DE FRANCE 06000 NICE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOMEZ ERIC , MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Saint-Laurent-du-Var
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/06/1996
Siret
40807244500021
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La création la gestion l acquisition de quelque manière que ce soit de tous établissements d enseignement de conduite des véhicules à moteur auto école
Adresse
100 RUE DE FRANCE
06000 , NICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/06/1996
Siret
40807244500013
Code APE
804A
Adresse
135 RUE DE FRANCE
06000 , NICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7104
Date d'ajout
16/03/2023
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 16/03/2023 nommant M. Campos Brice juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1684
Date d'ajout
18/01/2021
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 18/01/2021 nommant M. Barranca Frédéric juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
80422
Date d'ajout
28/11/2019
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 28/11/2019 nommant SELARL Funel Et Associes prise en la personne de Me Jean-Patrick Funel 54 Rue Gioffrédo 06000 Nice liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
41130
Date d'ajout
21/07/2015
Description
Par ordonnance en date du 21/07/2015 le président du tribunal de commerce de Nice décide de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
39316
Date d'ajout
25/06/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice prononce en date du 25/06/2015 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2015J00402 , date de cessation des paiements le 19/06/2015 , désigne liquidateur SCP De Mandataires Judiciaires Taddei-Ferrari-Funel représentée par Me Jean Patrick Funel 54 Rue Gioffrédo 06000 Nice , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc L'activité est maintenue jusqu'au 31/08/2015 .
Numéro d'observation
57206
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
34236
Date d'ajout
03/09/2001
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 23/07/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).