Entreprise : BRUNET - SIREN 408 019 834
Identité
Dénomination
BRUNET
SIREN (siège)
408 019 834
Date d'immatriculation au RNE
27/06/1996
Début d’activité
15/06/1996
Date de fin de la personne morale
26/06/2095
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle (associé unique)
Activités principales de l’objet social
L'exercice d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
60800 EUR
Adresse du siège
65 rue du Verger 17700 Breuil-la-Reorte FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
les Chênaies d'Oiron
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNET Jérôme , JEROME
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
Breuil-la-Reorte
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/06/1996
Siret
40801983400014
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture et élevage associés
Adresse
65 rue du Verger
17700 , Breuil-la-Reorte - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
les Chênaies d'Oiron
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/10/1999
Siret
40801983400022
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Transfert de propriété
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Élevage d'autres bovins et de buffles
Adresse
LE PINIER
17380 , LA DEVISE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2210
Date d'ajout
24/03/2014
Description
Changement de dénomination à compter du 31/12/2013 Ancienne : GAEC BRUNET Nouvelle : EARL BRUNET Transfert de l'établissement principal à compter du 31/12/2013 : Ancienne adresse : Le Pinier 17700 VANDRE Nouvelle adresse : 65 rue du Verger - les Chênaies d'Oiron 17700 Breuil-la-Reorte Transfert du siège social à compter du 31/12/2013 : Ancienne adresse : Le Pinier - Vandré 17700 Vandré Nouvelle adresse : 65 rue du Verger - les Chênaies d'Oiron 17700 Breuil-la-Reorte Transformation de la société à compter du 31/12/2013 Ancienne forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Nouvelle forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2013 : Partant : BRUNET Marc, Gérant Modifié : BRUNET Jérôme, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Rochefort ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
27/06/1996
Description
(Divers) Historique : A C/ 1.2.99, Nommination de BRUNET JEROME, CO- GERANT. A C/ 20.10.99 ANCIEN SIEGE SOCIAL LES CHENAIES D'OIRON 17700 BREUIL LA REORTE SUPPRIME SUITE AU TRANSFERT. A C/ 01.10.2000, Transformation de la EARL en GAEC et modification de la dénomination sociale ancien- nement EARL BRUNET -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).