Entreprise : EARL GUIHENEUF - SIREN 407 934 694
Identité
Dénomination
EARL GUIHENEUF
SIREN (siège)
407 934 694
Date d'immatriculation au RNE
25/06/1996
Début d’activité
01/05/1996
Date de fin de la personne morale
24/06/2095
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
activité agricole
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
90810 EUR
Adresse du siège
LA CAVE 44160 PONTCHATEAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT ROCH
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUIHENEUF PHILIPPE , MICHEL , ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
Pontchâteau
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1996
Siret
40793469400016
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
activité agricole
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA CAVE
44160 , PONTCHATEAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT ROCH
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/03/2006
Description
0300200603232250 ********* Changement de dénomination sociale ********* Changement de gérant Date d'effet de la formalité: 01/01/2006 Changement de dénomination de : EARL GUIHENEUF ALAIN ET MARIE ANGE en : EARL GUIHENEUF Anc. Gerant associe unique : Monsieur GUIHENEUF Alain Yves François Marie. Gérant associé unique : Monsieur GUIHENEUF Philippe Michel Alain.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/09/2005
Description
2250200509290800 ********* DEMISSION GERANT ********* Augmentation de capital Date d'effet de la formalité: 30/06/2005 Changement de capital social de : 7622.45 EUR en : 90810.00 EUR Anc gerant associe : Madame GUIHENEUF ALLAIN née JUBE Marie Ange Annick. Gérant associé unique : Monsieur GUIHENEUF Alain Yves François Marie.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).