Entreprise : LIJAK - SIREN 407 904 747
Identité
(Entreprise radiée le 12/02/2021)
Dénomination
LIJAK
SIREN (siège)
407 904 747
Date d'immatriculation au RNE
12/07/1996
Date de fin de la personne morale
11/07/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
LE PARTERRE 13880 VELAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUEDON CLAUDE , ANDRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Velaux
Nom, Prénom(s)
BOSC SYLVIE , NELLY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Velaux
Nom, Prénom(s)
DREVETON JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Avignon
Dénomination
J CAUSSE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/05/1996
Siret
40790474700018
Enseigne
INTERMARCHE
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire situé lieudit le parterre à Velaux 13880 Sous l'enseigne Intermarche
Adresse
Lieudit le Parterre
13880 , Velaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1716
Date d'ajout
12/02/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à CLAUSYLEN nouvellement dénommée LIJAK dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1131
Date d'ajout
22/02/2007
Description
Modification d'activité de l'établissement principal situé lieudit le parterre 13880 Velaux à compter du 13/12/2006 Ancienne : L'exploitation directe d'un fonds de commerce de type supermarché la vente de tous produits se rattachant à l'alimentation générale distribution de carburant Nouvelle : L'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire situé lieudit le parterre à Velaux 13880 Sous l'enseigne Intermarche Transformation de la société à compter du 13/12/2006 Ancienne forme : Société anonyme (sa) - nouvelle forme : société par actions simplifiée (sas) Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 13/12/2006 : Partant : Guedon Esperanca, administrateur Partant : Guedon Jean-André, administrateur Changement de qualité : Guedon Claude André, président du conseil d'administration et directeur général devient président Modifié : Bosc Sylvie Nelly, directeur général M Deschamps Luc resté commissaire aux comptes suppléant Price water house Cooper resté commissaire aux comptes titulaire
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).