Entreprise : SCI FLORIC - SIREN 407 899 665
Identité
Dénomination
SCI FLORIC
SIREN (siège)
407 899 665
Date d'immatriculation au RNE
16/07/2013
Début d’activité
21/11/2023
Date de fin de la personne morale
15/07/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de logements
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
3 RUE DU FOSSE DE L’AUMONE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT G
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GORDIEN VINCENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
SCHWYTER ERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Chambéry
Nom, Prénom(s)
JUNCA FLORENCE
Nom d'usage
SCHWYTER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Chambéry
Dénomination
MAEILO
Qualité
Autre
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/11/2023
Siret
40789966500035
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de logements
Adresse
3 RUE DU FOSSE DE L’AUMONE
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT G
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/06/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/05/1996
Siret
40789966500019
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
23 RUE GUILLAUME TELL
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
92867
Date d'ajout
16/07/2013
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).