Entreprise : SCEA VIGNOBLES MARTINEZ - SIREN 407 891 969
Identité
Dénomination
SCEA VIGNOBLES MARTINEZ
SIREN (siège)
407 891 969
Date d'immatriculation au RNE
21/06/1996
Début d’activité
21/06/1996
Date de fin de la personne morale
20/06/2046
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
l'exploitation et la gestion de biens agricoles - la vente et la transformation des produits de cette exploitation
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
DOM DE SERRE 33910 SAINT-MARTIN-DE-LAYE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNIARD EVELYNE
Nom d'usage
MARTINEZ
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Saint-Martin-de-Laye
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ AMELIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Saint-Denis-de-Pile
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ MARINA
Nom d'usage
FUGIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1985
Commune de résidence
Savignac-de-l'Isle
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/06/1996
Siret
40789196900013
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
l'exploitation et la gestion de biens agricoles - la vente et la transformation des produits de cette exploitation
Autres Activités
Culture de la vigne,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage d autres bovins et de buffles
Adresse
DOM DE SERRE
33910 , SAINT-MARTIN-DE-LAYE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
domaine de Serre
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
22/11/2022
Description
Jugement du Tribunal Judiciaire de Libourne en date du 27-06-2022 a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sous le numéro RG 22/00016 avec une date de cessation des paiements fixée provisoirement au 17.05.2022. Juge-commissaire : Tiphaine DUMORTIER ou tout magistrat délégué comme juge-commissaire. Liquidateur : SELARL EKIP prise en la personne de Maître Christophe MANDON (2 rue de Caudéran BP 20709 33007 BORDEAUX CEDEX) à qui les déclarations des créances sont à déposer dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/06/1996
Description
Historique : JAL LE RESISTANT DU 31.05.1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).