Entreprise : SERVICES CLUB ANTILLES - SIREN 407 832 658
Identité
Dénomination
SERVICES CLUB ANTILLES
SIREN (siège)
407 832 658
Date d'immatriculation au RNE
11/06/1996
Début d’activité
01/11/1995
Dissolution
Date de fin de la personne morale
10/06/2046
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
IMPORTATION, EXPORTATION DE TT PRODUIT ALIMENTAIRE FRAIS ET CONSERVE, TT ARTICLE D'EPICERIE, VINS ET BOISSONS DIVERSES
Code APE
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Capital social
84822.63 EUR
Adresse du siège
36 LOT DUGAZON DE BOURGOGNE 97139 LES ABYMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARCHIMEDE CLAUDE , JACQUES , GERVAIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Baie-Mahault
Nom, Prénom(s)
BANBUCK ENIMIE , FRANCELINE , NELLY
Nom d'usage
PERRAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
Les Abymes Cedex
Nom, Prénom(s)
CHRISTON RUDY , SYLVAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
Pointe-à-Pitre
Nom, Prénom(s)
JACQUES YVES , MARIE , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Commune de résidence
Ducos
Nom, Prénom(s)
JULIEN-EMMANUEL-LUREL STANISLAS , JEAN-MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Baie-Mahault
Nom, Prénom(s)
LABYLLE CHANTAL , EULALIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Port-Louis
Nom, Prénom(s)
LAURENT GEORGES , FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Capesterre-Belle-Eau
Nom, Prénom(s)
LECOLAS MESMIN , KETTY
Nom d'usage
GOMBAULD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Vieux-Habitants
Nom, Prénom(s)
LISON LUC , GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Les Abymes Cedex
Nom, Prénom(s)
PALMIER FRED , MARIE , LUCIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1946
Commune de résidence
Le Gosier
Nom, Prénom(s)
PELAGE ANNY , FRANCINE
Nom d'usage
LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Le Gosier
Nom, Prénom(s)
REMBIN ROLLAND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Abymes
Dénomination
GROUPE EXPERTISE & AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Fort-de-France
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1995
Siret
40783265800014
Code APE
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
IMPORTATION, EXPORTATION DE TT PRODUIT ALIMENTAIRE FRAIS ET CONSERVE, TT ARTICLE D'EPICERIE, VINS ET BOISSONS DIVERSES
Adresse
36 LOT DUGAZON DE BOURGOGNE
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2656
Date d'ajout
18/08/1997
Description
Modification autreDECLARATION DE DISSOLUTION DE LA PERSONNE MORALE A CPTER DU 25 04 97 LIQUIDATEUR : LISON LUC GUY
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 556 400.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 84 822.63 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).