Entreprise : LYFFA - SIREN 407 756 493
Identité
(Entreprise radiée le 02/08/2022)
Dénomination
LYFFA
SIREN (siège)
407 756 493
Date d'immatriculation au RNE
17/06/1996
Date de fin de la personne morale
16/06/2095
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
8 AV CONDORCET 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I DU TECHNIPARC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LETESSIER FRANCK , JEAN-FRANCOIS , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1989
Commune de résidence
Saint-Michel-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
LETESSIER YANN , OLIVIER , GUILLAUME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1992
Commune de résidence
Saint-Michel-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
LETESSIER FRANCOIS , RENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Saint-Michel-sur-Orge
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/06/1996
Siret
40775649300018
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
12 RUE DENIS PAPIN
91240 , SAINT-MICHEL-SUR-ORGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/06/1996
Siret
40775649300026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration, mise en valeur, exploitation, gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et en particulier un immeuble sis à saint Michel sur orge 91240
Adresse
8 AV 8 Avenue Condorcet Z I du Techniparc
91240 , Saint-Michel-sur-Orge - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I DU TECHNIPARC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
37639
Date d'ajout
02/08/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/09/2019
Description
Dissolution à compter du 29/03/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/03/2019, liquidateur : LETESSIER François René, siège de la liquidation : 1 Rue Gallot 91240 Saint-Michel-sur-Orge, parution de la publicité légale : La semaine de l'Ile de France en date du 09/07/2019
Numéro d'observation
13328
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).