Entreprise : SCI HUIS - SIREN 407 728 757
Identité
Dénomination
SCI HUIS
SIREN (siège)
407 728 757
Date d'immatriculation au RNE
12/06/1996
Début d’activité
07/06/1996
Date de fin de la personne morale
11/06/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la gestion et la disposition de tous immeubles et spécialement à l'origine l'acquisition
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
82322.47 EUR
Adresse du siège
11 RUE DE TOURNIERES 14330 LE MOLAY-LITTRY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUDUIN PHILIPPE , NOEL , PAUL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
BAYEUX
Nom, Prénom(s)
JOUGLARD RITA
Nom d'usage
BAUDUIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Bayeux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/06/1996
Siret
40772875700011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la gestion et la disposition de tous immeubles et spécialement à l'origine l'acquisition
Autres Activités
L'acquisition, la propriété, la gestion et la disposition de tous immeubles et spécialement à l'origine l'acquisition
Adresse
11 RUE DE TOURNIERES
14330 , LE MOLAY-LITTRY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bayeux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
767
Date d'ajout
13/08/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/05/2008 : Partant : CHEVREAU Gerard, Arthur, Louis, GÉRANT ASSOCIE) Nouveau : BAUDUIN Rita, ASSOCIEE. La Renaissance du Bessin du 22 juillet 2008. GERANT ASSOCIE : BAUDUIN Philippe.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n° 2001-474 du 30 Mai 2001 : - Ancien montant : 540 000.00 FRF - Nouveau montant : 82 322.47 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).