Entreprise : CHT-LKS - SIREN 407 717 933
Identité
Dénomination
CHT-LKS
SIREN (siège)
407 717 933
Date d'immatriculation au RNE
27/06/1996
Début d’activité
27/06/1996
Date de fin de la personne morale
26/06/2046
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition de terrains, édification de constructions, gestion, location, entretien desdites constructions.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
15 RUE DE CAYENNE 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAN HAN TUNE CHRISTOPHER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1984
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
CHAN HAN TUNE STEVEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1995
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
CHAN HAN TUNE RODOLPHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
LAM KON SENG ANNIE , SU , KOUANE
Nom d'usage
CHANE HAN TUNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Saint-Pierre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/06/1996
Siret
40771793300011
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de terrains, édification de constructions, gestion, location, entretien desdites constructions.
Autres Activités
Acquisition de terrains, édification de constructions, gestion, location, entretien desdites constructions.
Adresse
15 RUE DE CAYENNE
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4758
Date d'ajout
20/10/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/10/2010 : Nouveau : CHANE HAN TUNE Annie, Su, Kouane, Gérant associé Nouveau : CHAN HAN TUNE Christopher, Associé Société Civile Nouveau : CHAN HAN TUNE Steven, Associé Société Civile Modifié : CHAN HAN TUNE Rodolphe, Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 200 000.00 FRF nouveau montant : 30 489.80 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).