Entreprise : SNC GUYANE INDUSTRIE N°1 - SIREN 407 635 895
Identité
Dénomination
SNC GUYANE INDUSTRIE N°1
SIREN (siège)
407 635 895
Date d'immatriculation au RNE
31/05/1996
Début d’activité
19/03/1996
Date de fin de la personne morale
30/05/2011
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activité principale
Location simple de longue durée de matériels industriels et de transports
Code APE
7712Z - Location et location-bail de camions
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
FOUR A CHAUX SUD 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6 LOT MANHITY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE REYNAL DE SAINT MICHEL STEPHANE , MARIE , JOSEPH , MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Le Francois
Dénomination
ANTILLES CONSEILS INVESTISSEMENTS
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Le Francois
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/03/1996
Siret
40763589500029
Code APE
7712Z - Location et location-bail de camions
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Location simple de longue durée de matériels industriels et de transports
Autres Activités
Location simple de longue durée de matériels industriels et de transports
Adresse
FOUR A CHAUX SUD
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6 LOT MANHITY
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/03/1996
Siret
40763589500011
Code APE
712A
Adresse
ZONE DE GROS LA JAMBETTE
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM LUC ELISABETH CHEZ ACI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16778
Date d'ajout
26/11/2015
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/10/2003 Liquidateur : ANTILLES CONSEILS INVESTISSEMENTS (SARLU) représentée par DE REYNAL DE SAINT MICHEL Stephane Le siège de la liquidation est fixé à : Journal d'annonces légales : JUSTICE DU 15/01/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3398
Date d'ajout
03/07/2003
Description
Modification autre TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETABLISSEMENT SIS, IMM. LUC ELISABETH - ZONE DE LA JAMBETTE 97232 LEMENTIN A COMPTER DU 04/12/2002
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).