Entreprise : ARGOS - SIREN 407 630 946
Identité
Dénomination
ARGOS
SIREN (siège)
407 630 946
Date d'immatriculation au RNE
12/06/1996
Date de fin de la personne morale
11/06/2095
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
12 QUAI PIERRE SCIZE 69009 LYON 9EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEMAILLY PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Nom, Prénom(s)
COUDERC HERVE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/10/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/06/1996
Siret
40763094600017
Nom commercial
LA CONCIERGERIE
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
CAFE BAR RESTAURANT - LA CONCIERGERIE
Adresse
12 QUAI 12 Quai Pierre Scize
69009 , Lyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/060110
Date d'ajout
22/10/2020
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 22/10/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/060047
Date d'ajout
22/10/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 22/10/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F19/073318
Date d'ajout
24/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 19/12/2019 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARLU MARTIN représentée par Me Pierre MARTIN Le Britannia Batiment B 20 Boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
F17/047015
Date d'ajout
26/10/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 26/10/2017 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : Maître SABOURIN R.Bernard 219 rue Duguesclin 69427 Lyon CEDEX 03. Date de cessation des paiements : 01/08/2017
Numéro d'observation
F15/019922
Date d'ajout
20/05/2015
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 31/03/2015.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).