Entreprise : E.A.R.L. DU CHENE - SIREN 407 624 535
Identité
Dénomination
E.A.R.L. DU CHENE
SIREN (siège)
407 624 535
Date d'immatriculation au RNE
27/06/1996
Début d’activité
01/04/1996
Date de fin de la personne morale
26/06/2046
Date de clôture
31/03
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Agriculture
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
7500 EUR
Adresse du siège
KERYVOMBOURG 29520 CHATEAUNEUF DU FAOU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD EMMANUEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
CHATEAUNEUF DU FAOU
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1996
Siret
40762453500016
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Agriculture
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
KERYVOMBOURG
29520 , CHATEAUNEUF DU FAOU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
891
Date d'ajout
24/01/2014
Description
Changement de dénomination à compter du 31/12/2013 Ancienne : G.A.E.C. DU CHENE - Nouvelle : E.A.R.L. DU CHENE Transformation de la société à compter du 31/12/2013 Ancienne forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Nouvelle forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2013 : Partant : RANNOU Dominique, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4855
Date d'ajout
28/09/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/08/2010 : Partant : BERNARD Marie-Pierre, Gérant(e)
Numéro d'observation
5095
Date d'ajout
22/09/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/07/2008 : Partant : BERNARD Jean-Claude, Gérant(e) Nouveau : RANNOU Dominique, Gérant(e)
Numéro d'observation
1735
Date d'ajout
26/03/2008
Description
Augmentation de capital à compter du 01/03/2008 - Ancien : 53400 EUR; Nouveau : 100000 EUR
Numéro d'observation
5960
Date d'ajout
12/12/2001
Description
Augmentation du capital 150 000 FRS A 350 000 FRS CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS, SOIT 53 400 EUROS, APRES UNE AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL D'UNE SOMME DE 281,03 FRS Date d'effet : 01/11/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).