Entreprise : CUMA DU LUAT - SIREN 407 575 513
Identité
Dénomination
CUMA DU LUAT
SIREN (siège)
407 575 513
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Début d’activité
25/01/1977
Date de fin de la personne morale
24/01/2076
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
Utilisation de matériels agricoles en commun pour le soutien aux cultures
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
120408 EUR
Adresse du siège
RUE Mairie 53150 ÉVRON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Christophe-du-Luat
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBRUN Pierre-Yves
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1988
Commune de résidence
ÉVRON
Nom, Prénom(s)
FORTIN NICOLAS
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1980
Commune de résidence
Évron
Nom, Prénom(s)
CONCANDEAU ANTOINE
Qualité
Trésorier
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1996
Commune de résidence
ÉVRON
Nom, Prénom(s)
BOUVET NICOLAS
Qualité
Secrétaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1986
Commune de résidence
Livet
Nom, Prénom(s)
HEURTAULT Stéphane
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
ÉVRON
Nom, Prénom(s)
MEZIERE ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
ÉVRON
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/01/1977
Siret
40757551300012
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Utilisation de matériels agricoles en commun pour le soutien aux cultures
Adresse
RUE Mairie
53150 , ÉVRON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Christophe-du-Luat
Observations
Numéro d'observation
2527
Date d'ajout
19/06/2014
Description
Augmentation de capital - à compter du 11/06/2013 (régularisation) Ancien : 110.312 EUR Nouveau : 120.408 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes - à compter du 11/06/2013 (régularisation) Partant : LEBRUN Yves, Président Partant : HAMELIN Michel, VIce-Président Partant : HOUSSET Gilbert, Trésorier Partant : POIRIER Claude, Secrétaire Partant : SOFIDEM LADONNE, Commissaire aux comptes Nouveau : HEURTAULT Stéphane, Président Nouveau : MEZIERE Eric, Vice-président Nouveau : MASSOT Thierry, Trésorier Nouveau : LEBRUN Pierre-Yves, Secrétaire
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).