Entreprise : SAS BALBOLIA ASSURANCES - SIREN 407 572 221
Identité
Dénomination
SAS BALBOLIA ASSURANCES
SIREN (siège)
407 572 221
Date d'immatriculation au RNE
18/06/1996
Début d’activité
01/06/1996
Date de fin de la personne morale
17/06/2046
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
ASSURANCES TOUTES BRANCHES
Code APE
6512Z - Autres assurances
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
49 RUE SARDA GARRIGA 97450 SAINT-LOUIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALBOLIA KHADIDJAH , BIBI
Nom d'usage
PATEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Saint-Louis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1996
Siret
40757222100015
Code APE
6512Z - Autres assurances
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
ASSURANCES TOUTES BRANCHES
Autres Activités
ASSURANCES TOUTES BRANCHES
Adresse
49 RUE SARDA GARRIGA
97450 , SAINT-LOUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2510
Date d'ajout
22/07/2004
Description
Changement de dénomination CHANGEMENT DE DENOMINATION ANCIENNE MENTION : BALBOLIA SA ASSURANCES NOUVELLE MENTION : SAS BALBOLIA ASSURANCES MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE ANCIENNE MENTION : SOCIETE ANONYME NOUVELLE MENTION : SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES DEMISSION DE MESDAMES BALBOLIA KHADIDJAH BIBI, BOBATE SARAH ET MME AHMODE REHANA DE LEURS FONCTIONS D'ADMINISTRATEURS CHANGEMENT DE QUALITE DE MME BALBOLIA KHADIDJAH BIBI ANCIENNE QUALITE : PRESIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NOUVELLE QUALITE : PRESIDENTE DE LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES DEMISSION DE M. ESCOT OLIVIER DE SES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DEMISSION DE MME MERALLI-BALLOU ROUMANA DE SES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT NOMINATION DU CABINET ACE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE NOMINATION DE M. LEQUELEC THIERRY EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT MODIFICATION DE L'ADRESSE DUE A LA MAIRIE ANCIENNE MENTION : 33 RUE RANGOET 97450 SAINT LOUIS NOUVELLE MENTION : 49 RUE SARDA GARRIGA 97450 SAINT LOUIS Date d'effet : 01/01/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
APPORTS EN ESPECES ET EN NATURE
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).