Entreprise : NAULIN & PARTENAIRES - SIREN 407 556 224
Identité
(Entreprise radiée le 16/01/2020)
Dénomination
NAULIN & PARTENAIRES
SIREN (siège)
407 556 224
Date d'immatriculation au RNE
03/06/1996
Fermeture de l'établissement - 40755622400035
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2019
Fermeture de l'établissement - 40755622400019
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/1997
Fermeture de l'établissement - 40755622400027
- Date d'effet de la fermeture : 30/03/2014
Date de fin de la personne morale
02/06/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
73435.45 EUR
Adresse du siège
RUE CLEMENT ADER 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LES PRES BOUCHER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEFAYE MICHEL , JACQUES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1940
Commune de résidence
Marly-le-Roi
Nom, Prénom(s)
MOTTAY BERNARD
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1941
Commune de résidence
Bièvres
Nom, Prénom(s)
NAULIN YVES , CLEMENT , AUGUSTE , GERARD
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
Saint-Pardoux-la-Rivière
Nom, Prénom(s)
NAULIN NICOLAS , CHRISTIAN , PAUL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/06/1996
Siret
40755622400019
Code APE
741J
Adresse
19 RUE GUILLAUME APOLLINAIRE
77600 , CONCHES-SUR-GONDOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/03/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/03/1997
Siret
40755622400027
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
ALL FONTAINE DES TOURNELLES
77230 , SAINT-MARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA FONTAINE DES TOURNELLES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/03/2014
Siret
40755622400035
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
holding prise de participation dans toute société par tous moyens en france et a l'etranger toutes opérations commerciales et financières mobilières ou immobilières.
Adresse
RUE ZA les Pres Boucher Rue Clément Ader
77230 , Dammartin-en-Goële - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LES PRES BOUCHER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
57
Date d'ajout
16/01/2020
Description
Radiation. Fusion Absorption par LA SCI TAJM RCS B MEAUX 789.501.509 le 15-11-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
21/05/2015
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME SA à directoire et conseil de surveillance SE TRANSFORME EN SAS A COMPTER DU 07-06-2013
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
03/06/1996
Description
Historique : PUBLICATION : LA MARNE Mention du 05/ 12/2002 : * MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA L OI NRE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).