Entreprise : QUANTECT SA - SIREN 407 532 365
Identité
Dénomination
QUANTECT SA
SIREN (siège)
407 532 365
Date d'immatriculation au RNE
07/06/1996
Date de fin de la personne morale
06/06/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
13 AV DE PROVENCE 92160 ANTONY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SIROS MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1935
Commune de résidence
Antony
Nom, Prénom(s)
MONSERRAT JEAN-MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ERNST YOUNG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SIROS ADRIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FRICKER GILBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1929
Commune de résidence
Ungersheim
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/12/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1996
Siret
40753236500019
Nom commercial
QUANTECT
Code APE
4652Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Recherche développement et commercialisation de tout type d'appareils mécaniques électriques électroniques et informatiques ainsi que de tous consommables pour le traitement et le diagnostic des pathologies humaines et animales
Adresse
13 AV 13 Rue DE PROVENCE
92160 , Antony - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
94347
Date d'ajout
28/12/2018
Description
Radiation d'office article R 123-136 du code de commerce lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du 1er alinéa de l'article R123-125 du code de commerce, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
78991
Date d'ajout
28/09/2018
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
66963
Date d'ajout
21/06/2018
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
9403
Date d'ajout
14/12/2007
Description
Pli Non Distribuable
Numéro d'observation
48911
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).