Entreprise : VERALEX - SIREN 407 509 215
Identité
Dénomination
VERALEX
SIREN (siège)
407 509 215
Date d'immatriculation au RNE
04/06/1996
Début d’activité
27/03/2019
Date de fin de la personne morale
03/06/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition et l'exploitation par bail de tous biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
ALL DES JONCS 13270 FOS-SUR-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA FONTAINE DE GUIGUE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAZAN ERIC , JEROME
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1974
Commune de résidence
Fos-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
MAZAN ALEXANDRA , MARLENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1988
Commune de résidence
Istres
Nom, Prénom(s)
MAZAN BEATRICE , MARTINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Fos-sur-Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/03/2019
Siret
40750921500023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition et l'exploitation par bail de tous biens immobiliers
Autres Activités
L'acquisition et l'exploitation par bail de tous biens immobiliers
Adresse
ALL DES JONCS
13270 , FOS-SUR-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA FONTAINE DE GUIGUE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/03/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/04/1996
Siret
40750921500015
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
10 AV CAMILLE PELLETAN
13270 , FOS-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2567
Date d'ajout
19/05/2006
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 05/01/2006 : Partant : Mazan Véronique, Marie, Alice, gérant(e) Nouveau : Mazan Robert Henri julien, gérant associé Nouveau : Mazan Béatrice Martine, associé société civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).