Entreprise : GFA DE LAURENT LA DEYDIERE - SIREN 405 407 719
Identité
Dénomination
GFA DE LAURENT LA DEYDIERE
SIREN (siège)
405 407 719
Date d'immatriculation au RNE
04/06/1996
Début d’activité
19/04/1996
Date de fin de la personne morale
03/06/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
Jouissance, administration d'immeubles à destination agricole, et toutes opérations s'y rattachant
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Qualité
Actif agricole
Capital social
527473.6 EUR
Adresse du siège
LA DEYDIERE 84600 GRILLON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Grillon
Représentants
Nom, Prénom(s)
ACOLATSE DAVID
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1992
Commune de résidence
Jardin
Nom, Prénom(s)
LAURENT PATRICK
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Grillon
Nom, Prénom(s)
LAURENT MYRIAM
Nom d'usage
ODE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Condorcet
Nom, Prénom(s)
LAURENT DENIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Grillon
Nom, Prénom(s)
LAURENT ELISABETH
Nom d'usage
ACOLATSE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Montseveroux
Nom, Prénom(s)
LAURENT JEAN-FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Valderiès
Nom, Prénom(s)
LAURENT MARIE-HELENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Aouste-sur-Sye
Nom, Prénom(s)
LAURENT MARTINE
Nom d'usage
CORSIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Valréas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/04/1996
Siret
40540771900013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Jouissance, administration d'immeubles à destination agricole, et toutes opérations s'y rattachant
Adresse
LA DEYDIERE
84600 , GRILLON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Grillon
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 3 460 000.00 FRF nouveau montant : 527 473.60 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).