Entreprise : SOCIETE CIVILE LECLERC TECHNO G - SIREN 405 373 432
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE LECLERC TECHNO G
Sigle
SCLTG
SIREN (siège)
405 373 432
Date d'immatriculation au RNE
05/08/2009
Début d’activité
01/08/2009
Date de fin de la personne morale
04/08/2046
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
19 RUE SAINT GERMAIN 03210 SAINT-MENOUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECLERC MAX , FIRMIN , MARIUS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1923
Commune de résidence
Perpignan
Nom, Prénom(s)
LECLERC PATRICE , MARIE , ROBERT , MAURICE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Saint-Menoux
Dénomination
SOCIETE CIVILE LECLERC DANGE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Menoux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2009
Siret
40537343200039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
19 RUE SAINT GERMAIN
03210 , SAINT-MENOUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/02/1998
Siret
40537343200021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
15 RUE FRANCOIS BLONDEL
66000 , PERPIGNAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2583
Date d'ajout
17/02/1998
Description
Changement de gérant AUX TERMES D'UNE DELIBERATION DE L'AGE DES ASSOCIES EN DATE DU 23.12.1997 IL A ETE APPROUVE, CONCOMITAMMENT AUX CESSIONS DE PARTS INTERVENUES, LE CHANGEMENT DE GERANT ; MR MAX LECLERC A ETE NOMME GERANT POUR UNE DUREE INDETERMINEE EN REMPLACEMENT DE LA SA SOPRA, DEMISSIONNAIRE, A COMPTER DU 23.12.1997.. PUBLICITE : L'OPINION 6.02.1998.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).