Entreprise : ETABLISSEMENTS ROBERT - SIREN 405 324 666
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS ROBERT
Sigle
ETS ROBERT
SIREN (siège)
405 324 666
Date d'immatriculation au RNE
24/05/1996
Début d’activité
01/02/1996
Date de fin de la personne morale
23/05/2095
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Tous travaux d'usinage transformation et traitement des métaux fabrication commercialisation et négoce de tous objets et machines nécessaires à l'industrie et au commerce
Code APE
2562A - Décolletage
Capital social
688500 EUR
Adresse du siège
LD LES SIMONNIERES 49125 TIERCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JUGE LUDOVIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
ANGERS
Dénomination
FERRE AUDIT ET CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Verrières-en-Anjou
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1996
Siret
40532466600016
Code APE
2562A - Décolletage
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Tous travaux d'usinage transformation et traitement des métaux fabrication commercialisation et négoce de tous objets et machines nécessaires à l'industrie et au commerce
Adresse
LD LES SIMONNIERES
49125 , TIERCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2118
Date d'ajout
19/02/2007
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A COMPTER DU 15/12/2006 ANCIENNE FORME : SOCIÉTÉ ANONYME (SA) NOUVELLE FORME : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS) MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 15/12/2006 : PARTANT : BARANGER MAURICE, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT PARTANT : GILLET CLAUDE, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT : BOBARD ANNE CHRISTINE, ADMINISTRATEUR PARTANT : ROBERT BERNADETTE, ADMINISTRATEUR NOUVEAU : GL AUDIT COMMISARIAT REPRESENTEE PAR GILLET CLAUDE, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE NOUVEAU : SOVECO, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT CHANGEMENT DE QUALITE : JUGE LUDOVIC, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DEVIENT PRÉSIDENT
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).