Entreprise : CHATEAU DE BRECOURT - SIREN 405 309 048
Identité
(Entreprise radiée le 01/06/2022)
Dénomination
CHATEAU DE BRECOURT
SIREN (siège)
405 309 048
Date d'immatriculation au RNE
10/05/1996
Fermeture de l'établissement - 40530904800016
- Date d'effet de la fermeture : 08/07/2010
Date de fin de la personne morale
09/05/2095
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
1219592.14 EUR
Adresse du siège
LD LE CHATEAU DE BRECOURT 27120 DOUAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAVRY PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PUNTA LARA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Les Sorinières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/07/2010
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1996
Siret
40530904800016
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Hotellerie et restauration sous toutes ses formes et toutes activités annexes
Adresse
LD Lieudit "Le Chateau de Brecourt"
27120 , Douains - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5783
Date d'ajout
01/06/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 23/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/09/2020
Description
Dissolution à compter du 30/06/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2020, liquidateur : SAVRY Philippe, siège de la liquidation : 30 Rue des Francs Bourgeois 75003 Paris 3e Arrondissement, parution de la publicité légale : Eure Infos en date du 08/09/2020
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
24/09/2010
Description
: Mise en sommeil de la société à compter du 8.7.2010
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/09/2010
Description
- Date de cessation d'activité : 08/07/2010.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
10/05/1996
Description
Historique des observations depuis le 10/05/1996 : JOURNAL PUBLICATEUR : L'EURE AGRICOLE Par Modification en date du 18.06.1996 : 1/Apport partiel d'actif de Monsieur SAVRY Philip- pe - "Villeneuve" - 44840 LES SORINIERES - RCS EVREUX A 486 971 203 (81A160) 2/ Apport partiel d'actif par la SA PUNTA LARA - "Villeneuve" - 44840 LES SORINIERES - RCS NANTES B 788 240 794
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).