Entreprise : COMPAGNIE ERHEL HYDRIS - SIREN 405 255 258
Identité
(Entreprise radiée le 15/06/2021)
Dénomination
COMPAGNIE ERHEL HYDRIS
SIREN (siège)
405 255 258
Date d'immatriculation au RNE
31/10/1996
Fermeture de l'établissement - 40525525800015
- Date d'effet de la fermeture : 04/10/1996
Fermeture de l'établissement - 40525525800023
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2000
Fermeture de l'établissement - 40525525800031
- Date d'effet de la fermeture : 04/12/2001
Fermeture de l'établissement - 40525525800049
- Date d'effet de la fermeture : 22/04/1996
Fermeture de l'établissement - 40525525800056
- Date d'effet de la fermeture : 04/12/2001
Fermeture de l'établissement - 40525525800064
- Date d'effet de la fermeture : 04/12/2001
Date de fin de la personne morale
30/10/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
3170832.84 EUR
Adresse du siège
32 AV DE STALINGRAD 21000 DIJON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMORT DE GAIL CLAIRE , MICHELE , DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
LAMORT DE GAIL ERIC , HUBERT , FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
LAMORT DE GAIL RENE , PATRICK , CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1937
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
JARROSSAY PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU NORD OUEST - COMINO
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
DIJON
Dénomination
AUDITEURS ET CONSEILS D'ENTREPRISES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/12/2001
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/04/1996
Siret
40525525800031
Adresse
32 AV DE STALINGRAD
21000 , DIJON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/04/1996
Siret
40525525800023
Code APE
516K
Adresse
RTE DE PARIS
35530 , BRECE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE LA TURBANNIERE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2000
Siret
40525525800064
Code APE
516K
Origine du fonds
Autre
Activité principale
achat, vente, maintenance pièces détachées de hayons elevateurs (début : 01.04.2000)
Adresse
LES DRONIEDS
35370 , ETRELLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE PIQUET NORD
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/04/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/04/1996
Siret
40525525800049
Adresse
LA NOIREE
38070 , SAINT-QUENTIN-FALLAVIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE CHESNES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/10/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/04/1996
Siret
40525525800015
Adresse
10 RUE OSWALDO CRUZ
75016 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/12/1997
Siret
40525525800056
Enseigne
COMAGNIE ERHEL HYDRIS
Code APE
292D
Origine du fonds
Création
Activité principale
La réparation le montage la vente de hayons élévateurs et de leurs pièces et accessoires
Adresse
12 RUE DES ROUTIERS MIN
94150 , RUNGIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE ROUTIER 108
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
32448
Date d'ajout
15/06/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16132
Date d'ajout
26/05/2021
Description
Radiation d'office à compter du 25/05/2021
Numéro d'observation
9304
Date d'ajout
25/05/2021
Description
Radiation d'office du RCS le 25/05/2021
Numéro d'observation
15147
Date d'ajout
18/11/2020
Description
Cessation complète d'activité - Art. R123-125 du code de commerce à compter du 18/11/2020
Numéro d'observation
76626
Date d'ajout
29/05/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de DIJON en date du 19/05/2015 prononce la clôture de la procédure de redressement judiciaire.
Numéro d'observation
82302
Date d'ajout
28/05/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de DIJON en date du 19/05/2015 , a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise
Numéro d'observation
4457
Date d'ajout
21/05/2015
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 19/05/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A PRONONCE LA CLOTURE DU PLAN DE CESSION Date d'effet : 19/05/2015
Numéro d'observation
7310
Date d'ajout
26/11/2008
Description
Changement de juge-commissaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 25/11/2008, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A PROCEDE AU CHANGEMENT DU JUGE COMMISSAIRE ET A DESIGNE JUGE-COMMISSAIRE : .........MICHETTI ALAIN A COMPTER DU 25/11/2008 Date d'effet : 25/11/2008
Numéro d'observation
2703
Date d'ajout
27/04/2006
Description
Comblement du passif PAR ARRET EN DATE DU 20.04.2006 LA COUR D'APPEL DE DIJON A CONDAMNE mR LAMORT DE GAIL A LA SOMME DE 75.000 POUR AVOIR COMMIS DES FAUTES DE GESTION AYANT CONTRIBUE A L'INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA SOCIETE ERHEL HYDRIS Date d'effet : 20/04/2006
Numéro d'observation
1965
Date d'ajout
21/02/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 23/10/2001 prolongeant la période d'observation pour une durée de 3 mois à compter du 22/10/2001
Numéro d'observation
1966
Date d'ajout
21/02/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Dijon En date du 23/10/2001 Autorisant la poursuite de l'activité pour une durée de 3 mois A compter du 22/10/2001
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
18/12/2001
Description
: PAR JUGEMENT DU 4.12.2001 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A ARRETE LE PLAN DE CESSION PROPOSE PAR GROUPE FIMOPART ET AUTORISE LA CESSION DE LA : SA COMPAGNIE ERHEL HYDRIS A CE GROUPE OU TOUTE PERSONNE MORALE QU'ELLE ENTEND SE SUBSTITUER DIT QUE ME MAURICE PICARD, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, EST CHARGE DE PASSER LES ACTES NECESSAIRES A LA REALISATION DE LA CESSION NOMME SCP CURE THIEBAUT, REPRESENTEE PAR ME VERONIQUE THIEBAUT COMMISSAIRE CHARGE DE VEILLER A L'EXECUTION DU PLAN DESIGNE MONSIEUR LAMORT DE GAIL RENE, DEMEURANT 40 RUE DE LA SOURCE 75116 PARIS EN QUALITE DE LIQUIDATEUR AMIABLE AVEC POUR MISSION DE REPRESENTER LA PERSONNE MORALE DISSOUTE DANS TOUS LES ACTES POUR LESQUELS ELLE N'EST PAS DESSAISIE PAR L'EFFET DE LA PROCEDURE COLLECTIVE.
Numéro d'observation
6335
Date d'ajout
05/12/2001
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 04/12/2001, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A ARRETE LE PLAN DE CESSION DE L'ENTREPRISE AU PROFIT DE GROUPE FIMOPAR ET A DESIGNE SCP CURE-THIEBAUT(repres par Me THIEBAUT) EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 04/12/2001 Date d'effet : 04/12/2001
Numéro d'observation
1905
Date d'ajout
08/11/2001
Description
Le tribunal de commerce de Dijon , a prononcé en date du 01/10/2001 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié sous le numéro 2001 007640 , date de cessation des paiements le 28/02/2001 , et a désigné juge commissaire Mr thomas , juge commissaire suppléant Mr Ampaud , administrateur Me picard 22 rue Cordier 01000 bourg en Bresse avec pour mission : D'assister le débiteur pour tous les actes de gestion , représentant créanciers Scp cure Thiebaut me Thiebaut 78 avenue Victor Hugo 21000 Dijon , et a ouvert une période d'observation d'une durée de quatre mois expirant le 01/02/2002 Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
31/10/2001
Description
: JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DU 23.10.2001 AUTORISANT LA POURSUITE D'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS ET UNE SEMAINE A COMPTER DU 23.10.2001. LA PERIODE D'OBSERVATION PRENDRA FIN LE 22.1.2002
Numéro d'observation
5592
Date d'ajout
25/10/2001
Description
EN DATE DU 23/10/2001, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE ET INTIMANT A COMPARAITRE EN CHAMBRE DU CONSEIL LE 22/01/2002 A COMPTER DU 23/10/2001 Date d'effet : 23/10/2001
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
05/10/2001
Description
: Par jugement en date du 01.10.2001, le Tribunal de Commerce de DIJON a ouvert une procédure de Redressement judiciaire Représentant des Créanciers : SCP CURE-THIEBAUT (représ) 78 AVENUE VICTOR HUGO BP 81556 21015 DIJON CEDEX Administrateur : MAITRE PICARD MAURICE 22 RUE CORDIER 01200 BOURG EN BRESSE avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux Date de cessation des paiements : 28.02.2001
Numéro d'observation
5071
Date d'ajout
04/10/2001
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 01/10/2001, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A PRONONCE LA REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: THOMAS CHRISTIAN JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT.: AMPAUD ALAIN REPRESENTANT DES CREANCIERS: SCP CURE-THIEBAUT(repres par Me THIEBAUT) 78 avenue Victor Hugo BP 81556 21015 DIJON CEDEX ADMINISTRATEUR(S) ............ : PICARD MAURICE 22 RUE CORDIER 01000 BOURG EN BRESSE ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 28/02/2001 A COMPTER DU 01/10/2001 Date d'effet : 01/10/2001
Numéro d'observation
13676
Date d'ajout
02/03/2000
Description
NOUVEAU ADMINISTRATEUR : CALMELS DIDIER Date d'effet : 14/01/2000
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/09/1996
Description
Historique des observations depuis le 17/09/1996 : - IMMATRICULATION DU SIEGE SOCIAL AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé les Dronieds, Zone Piquet Nord 35370 Etrelles : Observation depuis le 17/09/1996 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 22.04.1996 AU 01.04.2000, BRECE, ZI DE LA TUR BANIERE, CREATION, TRANSFERE.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 22/04/1996.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 799 300.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 170 832.84 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).