Entreprise : LIBERSOL - SIREN 405 250 580
Identité
Dénomination
LIBERSOL
SIREN (siège)
405 250 580
Date d'immatriculation au RNE
21/05/1996
Date de fin de la personne morale
20/05/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
20 AV DE PARIS 94300 VINCENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUTEAU CARLOS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Vincennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/07/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1996
Siret
40525058000017
Code APE
524N
Origine du fonds
Création
Activité principale
Achats, ventes de tous matériaux de construction agencement de consommations courantes travaux bâtiment, agencement en sous Traitance
Adresse
20 AV 20 Avenue DE PARIS
94300 , Vincennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23067
Date d'ajout
09/10/2003
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22659
Date d'ajout
26/09/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 25/09/2003 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. BOONEN JEAN FRANCOIS , nom du liquidateur : ME PELLEGRINI GILLES
Numéro d'observation
7447
Date d'ajout
05/07/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 04/07/2002 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2002j00486 , date de cessation des paiements le 04/01/2001 , désigne juge commissaire M. Boonen jean François , juge commissaire suppléant M. Pierrelle Bernard , liquidateur Me Pellegrini gilles 4 le parvis de saint Maur 94100 St Maur des fosses , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
34249
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).