Entreprise : LORY FONDERIES - SIREN 405 223 843
Identité
Dénomination
LORY FONDERIES
SIREN (siège)
405 223 843
Date d'immatriculation au RNE
14/05/1996
Début d’activité
15/04/1996
Date de fin de la personne morale
13/05/2046
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2022
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Toutes activités de fonderies et plus généralement la vente la transformation de produits métalliques toutes opérations d'investissement mobilier ou immobilier en relation avec les métiers du métal
Code APE
2451Z - Fonderie de fonte
Capital social
365877.64 EUR
Adresse du siège
RTE DE BRIERES 91150 BRIERES-LES-SCELLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARNIS JEAN , CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
THOONSEN JOSEPH , PETRUS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Loudéac
Dénomination
KPMG S.A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Orléans
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/04/1996
Siret
40522384300013
Nom commercial
LORY FONDERIES
Code APE
2451Z - Fonderie de fonte
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes activités de fonderies et plus généralement la vente la transformation de produits métalliques toutes opérations d'investissement mobilier ou immobilier en relation avec les métiers du métal
Adresse
RTE DE BRIERES
91150 , BRIERES-LES-SCELLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
03/07/2018
Siret
40522384300021
Code APE
2451Z - Fonderie de fonte
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Travail des métaux / peinture industrielle / fonderie
Adresse
19 RUE DES CHAMPS
85170 , LE POIRE-SUR-VIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
16/02/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 9 février 2024 arrête le plan de cession au profit de : la SARL CARLESIMO INVESTISSEMENTS et de la SARL GCB INVESTISSEMENTS avec faculté de substitution au profit d¿une société à constituer sous la forme d¿une SAS au capital de 100 000,00 euros dénommée LORY INTERNATIONAL, détenue à 35 % par la société CARLESIMO, à 55 % par la société GCB, à 5 % par M. Thomas CARLESIMO et à 5 % par M. Jonathan CARLESIMO, présidée par M. Jonathan CARLESIMO et dont le siège social sera situé 606 rue George Sand 42350 LA TALAUDIERE. ,dans le cadre de la liquidation judiciaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
16/02/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 5 février 2024 a autorisé la continuation de l'exploitation jusqu'au 10 février 2024
Numéro d'observation
6660
Date d'ajout
09/02/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 09/02/2024 arrête le plan de cession au profit de : la SARL CARLESIMO INVESTISSEMENTS et de la SARL GCB INVESTISSEMENTS avec faculté de substitution au profit d¿une société à constituer sous la forme d¿une SAS au capital de 100 000,00 euros dénommée LORY INTERNATIONAL, détenue à 35 % par la société CARLESIMO, à 55 % par la société GCB, à 5 % par M. Thomas CARLESIMO et à 5 % par M. Jonathan CARLESIMO, présidée par M. Jonathan CARLESIMO et dont le siège social sera situé 606 rue George Sand 42350 LA TALAUDIERE.,dans le cadre de la liquidation judiciaire
Numéro d'observation
5938
Date d'ajout
06/02/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 05/02/2024 a autorisé la continuation de l'exploitation jusqu'au 10 février 2024
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
26/12/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry prononce en date du 20 décembre 2023 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 26 juin 2023 et a désigné Liquidateur Me Souchon Alain-François 1 Rue des Mazières 91000 Évry-Courcouronnes . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc. Désigne administrateur SELARL Fhbx, prise en la personne de Me Alicia Alves, Administrateur Judiciaire Associée 98 Allée des Champs Elysées 91000 Évry-Courcouronnes avec pour mission d'administrer. L'activité est maintenue jusqu'au 5 février 2024 . Nature de la procédure d'insolvabilité : non concernée .
Numéro d'observation
49867
Date d'ajout
20/12/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry prononce en date du 20/12/2023 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 26/06/2023 et a désigné Liquidateur Me Souchon Alain-François 1 Rue des Mazières 91000 Évry-Courcouronnes . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc. Désigne administrateur SELARL Fhbx, prise en la personne de Me Alicia Alves, Administrateur Judiciaire Associée 98 Allée des Champs Elysées 91000 Évry-Courcouronnes avec pour mission d'administrer. L'activité est maintenue jusqu'au 05/02/2024 . Nature de la procédure d'insolvabilité : non concernée .
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
08/04/2020
Description
Ordonnance en date du 22/08/2019 mettant fin à la mission de Me Alain-François SOUCHON, mandataire judiciaire.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
08/04/2020
Description
Par jugement en date du 03/10/2016, le Tribunal de Commerce d'EVRY (Essonne) a prononcé l'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire de la SAS LORY FONDERIES, a fixé la date de cessation des paiements au 29/09/2016, a ouvert la période d'observation jusqu'au 03/04/2017, a désigné Me Alain-François SOUCHON, 1, rue des Mazières à EVRY (91000) en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me MANCEL, 5, Boulevard de l'Europe à EVRY (91000) en qualité d'Administrateur Judiciaire. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
08/04/2020
Description
Par jugement en date du 26/03/2018, le Tribunal de Commerce d'EVRY (91000) a arrêté le plan de redressement de la SAS LORY FONDERIES, a fixé la durée du plan à 10 ans pour expirer le 26/03/2028, a nommé Me Alain-François SOUCHON, 1, rue des Mazières 91000 EVRY en qualité de Commissaire à l'exécution du plan et l'a maintenu en qualité de Mandataire Judiciaire. Fin de la mission de l'Administrateur Judiciaire de la SELARL A & M AJ associés, Me Mancel, 5, Bd de l'Europe 91000 EVRY.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
08/04/2020
Description
Par jugement en date du 02/10/2017, le Tribunal de Commerce d'EVRY (91000) a prolongé la période d'observation de la SAS LORY FONDERIES jusqu'au 03/04/2018.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
08/04/2020
Description
Par jugement en date du 03/04/2017, le Tribunal de Commerce d'EVRY (91000) a prolongé la période d'observation de la SAS LORY FONDERIES jusqu'au 03/10/2017.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/02/2001
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 29 12 2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/05/1998
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 20 04 1998
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/12/1996
Description
Démission pour ordre de Mr colin Daniel jean joseph En qualité de Administrateur A compter du 07-12-1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).