Entreprise : MOCOEUR 16 - SIREN 405 200 080
Identité
Dénomination
MOCOEUR 16
SIREN (siège)
405 200 080
Date d'immatriculation au RNE
20/05/1996
Date de fin de la personne morale
19/05/2046
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LES COMBES 16230 CELLETTES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE D'EMPLOI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ECHANTILLAC SERGE , MICHEL , RAYMOND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Poitiers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/09/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/04/1996
Siret
40520008000027
Code APE
453A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Entreprise de fabrication et pose de tous ouvrages métalliques, de serrurerie, de métallerie, d'élec- tricité du bâtiment et industrielle, de chauffage électrique, de menuiserie aluminium et de toutes activités annexes.
Adresse
Zone d'Emploi Les Combes
16230 , Cellettes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE D'EMPLOI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/04/1996
Siret
40520008000019
Code APE
453A
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE NORD
16700 , RUFFEC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN 10
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
30/12/2010
Description
: Radiation d'office effectuée par le greffier suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif (article R.123-130 du code de commerce).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
27/12/2010
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Angoulême du 24/12/2010 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
22/05/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Angoulême du 22/05/2008 nommant Mr Michel VIGNAUD en qualité de Juge Commissaire en remplacement de Mr Jean-Didier THOMAS Le Juge commissiaire suppléant étant : Mr Jean-François VIEIRA
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
17/09/2001
Description
: MOD D'OFFICE DU 17.09.2001 : Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 26/07/2001 nommant MR THOMAS Jean-Didier en qualité de Juge Commissaire en remplacement de M POURET Paul
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
07/09/2000
Description
: MOD.OFF.du 07.09.2000 n°3285 Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 07/09/2000 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 31/07/2000. Juge Commissaire : M POURET Paul Liquidateur : ME TORELLI Jean-François 17 rue de Perigueux 16000 ANGOULEME
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
28/08/2000
Description
: MOD.OFFICE du 28.08.2000 N°3157 Dépôt le 28/08/2000 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de ANGOULEME
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
26/06/1998
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à MOITIE du capital social, suite à décision du 26/06/1998.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DATE DE CESSATION DE L'EXPLOITATION : 07/09/2000 PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 05/04/1996. CESSATION TOTALE ACTIVITE MAINTIEN IMMATRICULATION RCS - Date de cessation d'activité : 07/09/2000. - Précision sur le sort du fonds : Disparition du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).