Entreprise : MAISONS ALFORT COMPUTER - SIREN 405 161 175
Identité
Dénomination
MAISONS ALFORT COMPUTER
Sigle
MAC
SIREN (siège)
405 161 175
Date d'immatriculation au RNE
10/05/1996
Date de fin de la personne morale
09/05/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
17 RUE DUVAL 77340 PONTAULT-COMBAULT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE VAULX VERONIQUE ANNE MARIE
Nom d'usage
NOEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Pontault-Combault
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/05/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/1996
Siret
40516117500014
Code APE
722Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
COMMERCE DE MATERIELS, LOGICIELS ET SERVICES EN INFORMATIQUE.
Adresse
17 RUE 17 Rue DUVAL
77340 , Pontault-Combault - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
17/10/2005
Description
: Radiation d'office article 42 al. 1 du décret 84-406 du 30/05/1984 : Est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
17/10/2005
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 17/10/2005 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
13/07/2005
Description
: Par arrêt en date du 03/06/2005, la Cour d'Appel de PARIS a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 15/12/2003 en ce qu'il a prononcé une faillite personnelle à l'égard de M. FRENKIEL Léon, statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à l'application de la sanction de la faillite personnelle à l'encontre de M. FRENKIEL Léon
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
07/06/2001
Description
: Par Jugement en date du 06/06/2001 le Tribunal de Commerce de MELUN a nommé M FRENKIEL Léon en qualité de Liquidateur Amiable
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
11/05/1998
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 11/05/1998 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 01/06/1997. Juge Commissaire : M COULET Robert Liquidateur : Maitre COGNET François 52 RUE DAJOT 77000 MELUN
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
10/05/1996
Description
Historique des observations depuis le 10/05/1996 : PUBLICITE STATUTS : LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE. - MODIFICATION DU 10/02/1998: Démission de la gérante MME NOEL Véronique à compter du 22/01/1998.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 11/05/1998.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).