Entreprise : DIETRICH SUD - SIREN 405 149 691
Identité
Dénomination
DIETRICH SUD
SIREN (siège)
405 149 691
Date d'immatriculation au RNE
20/05/1996
Début d’activité
05/08/1996
Date de fin de la personne morale
19/05/2095
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Production, réparation, transformation et aménagement de carrosserie d'autobus et d'autocars et tous véhicules industriels et de tourisme neufs et d'occasion. Achat et vente de tous véhicules industriels et de tourisme neufs et d'occasion. Achat et vente de moteurs à combustion adaptables a tous moyen de locomotion, leur montage, réparation et adaptation
Code APE
4519Z - Commerce d'autres véhicules automobiles
Capital social
1816000 EUR
Adresse du siège
RTE DE VALDERIES 81380 LESCURE-D'ALBIGEOIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L'HERMET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SCHIELLEIN GEORGES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Niederbronn-les-Bains
Dénomination
BRICOLA AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Colmar
Dénomination
WERNET AUDIT ET CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Strasbourg
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/08/1996
Siret
40514969100033
Code APE
4519Z - Commerce d'autres véhicules automobiles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Production, réparation, transformation et aménagement de carrosserie d'autobus et d'autocars et tous véhicules industriels et de tourisme neufs et d'occasion. Achat et vente de tous véhicules industriels et de tourisme neufs et d'occasion. Achat et vente de moteurs à combustion adaptables a tous moyen de locomotion, leur montage, réparation et adaptation
Adresse
RTE DE VALDERIES
81380 , LESCURE-D'ALBIGEOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L'HERMET
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/05/1996
Siret
40514969100017
Code APE
000Z
Adresse
24 RUE DE LA POUDRIERE
81000 , ALBI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/03/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/07/1996
Siret
40514969100025
Code APE
342A
Adresse
LD LAUTRE
81120 , TERRE-DE-BANCALIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3291
Date d'ajout
01/10/2019
Description
Par jugement en date du 02/09/2019 la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. Par le même jugement, a été nommé en qualité de co-liquidateurs : - Maître Evelyne GALL-HENG, 5 rue des Frères Lumières 67201 Eckbolsheim - la SELAS KOCH & ASSOCIES en la personne de Maître Daniel KOCH, 18A rue du Marquis de Chamborand 57205 Sarreguemines cedex. Ce même jugement a également ordonné la cessation immédiate de l'activité.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2424
Date d'ajout
18/07/2019
Description
Par jugement en date du 01/07/2019 la Chambre Commerciale spécialisée du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par ce même jugement, la date de cessation des paiements a été fixée au 18/06/2019. Ont été désigné en qualité de co-administrateurs avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion : - la SELAS WEIL-GUYOMARD, en les personnes de Maître Nathalie GUYOMARD et de Maître Claude-Maxime WEIL, 28 rue de Lattre de Tassigny 67300 Schiltigheim, - la SELAS AJILINK LABIS CABOOTER, en les personnes de Maître Vincent LABIS et de Maître Jérôme CABOOTER, 18 rue de l'Abreuvoir 77100 Meaux. Ont été désigné en qualité de co-mandataires judiciaires : - Maître Evelyne GALL-HENG, 5 rue des Frères Lumière 67201 Eckbolsheim, - SELAS KOCH ET ASSOCIES, en la personne de Maître Daniel KOCH, 18 rue Marquis de Chamborand 57200 Sarreguemines. Les créanciers sont invités à remettre leurs titres et un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées entre les mains du mandataire judiciaire.
Numéro d'observation
1853
Date d'ajout
08/06/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/12/2016 : Partant : GONTARD Emmanuel, Sébastien, Henri, François, Directeur général Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2016 : Partant : REINHART Pierre, Directeur général Partant : GUGUMUS Laurent, Paul, Président Nouveau : SCHIELLEIN Georges, Président
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).