Entreprise : SCI TRIGONE - SIREN 405 145 756
Identité
Dénomination
SCI TRIGONE
SIREN (siège)
405 145 756
Date d'immatriculation au RNE
03/05/1996
Début d’activité
05/10/2015
Date de fin de la personne morale
02/05/2046
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
La propriété, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail ou location de biens immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
6120 EUR
Adresse du siège
59 AV JEAN MERMOZ 89000 AUXERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOUCAUD CHRISTIAN , FRANCOIS , GERY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Aillant Sur Tholon
Nom, Prénom(s)
CAMELIN ISABELLE , BEATRICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Auxerre
Nom, Prénom(s)
TERNAND-GALLAGHER ROMAIN , GEORGES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Saint-Georges-sur-Baulche
Nom, Prénom(s)
ODELOT OCEANE , GINETTE , CECILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1999
Commune de résidence
Germigny
Nom, Prénom(s)
ODELOT LEONIE , OCEANE , LUDIVINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/2003
Commune de résidence
Germigny
Dénomination
LUGH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Auxerre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/10/2015
Siret
40514575600020
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de logements
Adresse
59 AV JEAN MERMOZ
89000 , AUXERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
29271
Date d'ajout
24/10/2018
Description
Dissolution à compter du 02/10/2018 siège de la liquidation est fixé au siège social parution de la publicité légale le 02/10/2018 dans Terres de Bourgogne
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
22/10/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 02-10-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : Terres de Bourgogne DU : 12-10-2018, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
15847
Date d'ajout
19/11/2015
Description
Transfert du siège avec maintien de l'activité dans le ressort de l'ancien siège Le siège social a été transféré du 18 Avenue de la Gare 89210 BRIENON SUR ARMANCON au 59 avenue Jean Mermoz 89000 AUXERRE avec ettet au 05/10/2015, L'ancien siège social de BRIENON SUR ARMANCON reste établissement principal.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/05/1996
Description
Historique des observations depuis le 03/05/1996 : Dépôt de l'acte au Greffe le : 03/05/1996 Publicité au journal : LA LIBERTE DE L'YONNE le : 18/04/1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).