Entreprise : ARCOMM - SIREN 405 040 247
Identité
Dénomination
ARCOMM
SIREN (siège)
405 040 247
Date d'immatriculation au RNE
10/05/1996
Date de fin de la personne morale
09/05/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
83846.96 EUR
Adresse du siège
97 RUE DU CHERCHE MIDI 75006 PARIS 6 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PRONO ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LEMAITRE RENE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ARQUIE SYLVAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
COLLIN DENIS
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GROUPE SOLUTIONS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/02/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1996
Siret
40504024700018
Code APE
927C
Origine du fonds
Création
Activité principale
LA CONCEPTION, L'ORGANISATION, LA PROMOTION POUR SON COMPTE OU CELUI D'AUTRUI DE TOUT EVENEMENT, MANIFESTATION OU CONCOURS PARTICIPANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AU DEVELOPPEMENT DES SPORTS HIPPIQUES ET DE TOUTES AUTRES ACTIVITES EQUESTRE EN GENERAL
Adresse
97 RUE 97 rue du Cherche-Midi
75006 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
87797
Date d'ajout
12/02/2001
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 12.02.2001, L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 010482, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 24.01.2001, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE M.BOUCHER LIQUIDATEUR MAITRE COURTOUX 62 BD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS, LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LES DEUX MOIS DE LA PUBLICATION AU BODACC
Numéro d'observation
87799
Date d'ajout
12/02/2001
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 12.02.2001 A PRONONCE LA JONCTION SOUS PATRIMOINES DISTINCTS A L'EGARD DE LA SARL ARCO ( 403 303 498 ) ET LA SA ARCOMM ( 405 040 247 )
Numéro d'observation
83971
Date d'ajout
25/01/2001
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, EN DATE DU 24.01.2001.
Numéro d'observation
89473
Date d'ajout
27/11/1997
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 23/10/1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).