Entreprise : SCI DE BOISBELLE - SIREN 405 038 621
Identité
Dénomination
SCI DE BOISBELLE
SIREN (siège)
405 038 621
Date d'immatriculation au RNE
11/06/1997
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 40503862100018
- Date d'effet de la fermeture : 22/03/1997
Fermeture de l'établissement - 40503862100026
- Date d'effet de la fermeture : 15/11/2019
Date de fin de la personne morale
10/06/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
335387.84 EUR
Adresse du siège
RTE DE ST MATHURIN 85340 L'ILE-D'OLONNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA GIRARDIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEVAIVRE MARIE-FRANCE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
L'Île d'Olonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/11/2019
Siret
40503862100034
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RTE DE ST MATHURIN
85340 , L'ILE-D'OLONNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA GIRARDIERE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/11/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/03/1997
Siret
40503862100026
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
CHATEAU D'IVOY
18380 , IVOY-LE-PRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/03/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/04/1996
Siret
40503862100018
Code APE
702A
Origine du fonds
Création
Activité principale
L acquisition, la gestion et l administration de tous immeubles ou biens immobiliers
Adresse
13 RUE 13 Rue NIVET
91310 , Montlhéry - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
50742
Date d'ajout
03/11/2022
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de BOURGES à compter du 22/03/1997
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
12/11/2021
Description
Dissolution à compter du 30-09-2021, journal publicateur : La Vendée Agricole du : 29-10-2021, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur La Girardière - Route de St Mathurin 85340 L'Île d'Olonne.
Numéro d'observation
6846
Date d'ajout
04/12/2019
Description
Radiation du RCS le 04/12/2019 avec effet au 15/11/2019 transfert du siège et du principal établissement dans le ressort de la roche sur yon sans maintien
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
03/12/2019
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
29925
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 2 200 000.00 FRF nouveau montant : 335 387.84 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).