Entreprise : VERNINVEST - SIREN 405 033 010
Identité
(Entreprise radiée le 30/08/2021)
Dénomination
VERNINVEST
SIREN (siège)
405 033 010
Date d'immatriculation au RNE
14/05/1996
Date de fin de la personne morale
13/05/2095
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
781453.66 EUR
Adresse du siège
4 RUE MONSEIGNEUR MONDON 97400 SAINT-DENIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERRAND DENIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Saint-Paul
Nom, Prénom(s)
LE PRIOL JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Plougoumelen
Nom, Prénom(s)
BOUVIER JEAN , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
BARRAGAN PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
La Ciotat
Nom, Prénom(s)
ROQUEBERT PIERRE , OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Hyères
Nom, Prénom(s)
ARTHUR JEAN-GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
La Trinité-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
MENARD LUC , ALEXANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1944
Commune de résidence
Paris
Dénomination
LES TROIS VALLEES
Qualité
Autre
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
SILVAIR
Qualité
Autre
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
M LASSERRE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Martin
Dénomination
AHD CONSEIL
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Saint-Denis
Dénomination
M.F INVESTISSEMENTS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Lorient
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/12/2004
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/04/1996
Siret
40503301000019
Code APE
713G
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACQUISITION,GESTION,LOCATION,VENTE DE MATERIELS,MATERIELS ROULANTS, VEHICULES DE TRANSPORTS,OUTILLAGES INDUSTRIELS EXPLOITES DANS LES DOM, LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS SANS CONDUCTEUR.
Adresse
4 RUE 4 Rue Monseigneur Mondon
97400 , Saint-Denis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4383
Date d'ajout
17/09/2002
Description
DISSOLUTION DE LA SOCIETE ET NOMINATION DE LA SOCIETE AHD CONSEIL LIQUIDATEUR SITUE AU 4 RUE MOSEIGNEUR MONDON - 97400 SAINT-DENIS REPRESENTEE PAR MONSIEUR ALAIN HUBERT-DELISLE A COMPTER DU 28 JUIN 02
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 126 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 781 453.66 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).