Entreprise : GROUPE PARTENAIRES - SIREN 404 963 027
Identité
Dénomination
GROUPE PARTENAIRES
SIREN (siège)
404 963 027
Date d'immatriculation au RNE
30/04/1996
Date de fin de la personne morale
29/04/2046
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital minimum
8384.7 EUR
Adresse du siège
POLE D'ENTREPRISES BUCONIS 32600 L'ISLE-JOURDAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POSSANI ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Commune de résidence
LA SALVETAT SAINT GILLES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/07/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/05/1996
Siret
40496302700010
Code APE
741G
Origine du fonds
Création
Activité principale
CONSEILS EN ENTREPRISES -
Adresse
POLE D'ENTREPRISES BUCONIS
32600 , L'ISLE JOURDAIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L'ISLE JOURDAIN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/07/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
40496302700028
Code APE
741G
Origine du fonds
Création
Activité principale
CONSEILS AUX ENTREPRISES
Adresse
AV DE LA RIJOLE
09100 , PAMIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CASE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
222
Date d'ajout
23/01/2006
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession CLOTURE DES OPERATIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE (PLAN DE CESSION) Date d'effet : 13/01/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1912
Date d'ajout
18/07/2003
Description
Plan de redressement : cession MENTION D'OFFICE : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 18/07/2003 ARRETANT LE PLAN DE CESSION DE : - GROUPE PARTENAIRES - ET DESIGNANT EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : - ME HELENE GASCON, 1, RUE DU BATAILLON DE L'ARMAGNAC A AUCH (32000). - REPRESENTANT DES CREANCIERS MAINTENU : MAITRE HELENE GASCON. Date d'effet : 18/07/2003
Numéro d'observation
1399
Date d'ajout
22/05/2003
Description
MENTION D'OFFICE DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS FAITE PAR POSSANI ROBERT EN DATE DU 14.05.2003 Date d'effet : 14/05/2003
Numéro d'observation
1400
Date d'ajout
22/05/2003
Description
MENTION D'OFFICE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 16.05.2003 PRONONCANT L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : GROUPE PARTENAIRES JUGE COMMISSAIRE DESIGNE : MR GERARD PIQUES REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME HELENE GASCON 1 RUE DU BATAILLON DE L'ARMAGNAC 32000- AUCH LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS EST FIXEE PROVISOIREMENT AU 14.05.2003 ET LA DUREE DE LA PERIODE D'OBSERVATION A UN MOIS Date d'effet : 16/05/2003
Numéro d'observation
371
Date d'ajout
23/01/2002
Description
OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT A PAMIERS (09100) AVENUE DE LA RIJOLE CASE Date d'effet : 01/01/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/01/2002
Description
Historique des observations RCS : SOCIETE INSCRITE A TITRE PRINCIPAL AU RCS DE : AUCH (32) N° de gestion : 1996B00104
Numéro d'observation
2487
Date d'ajout
04/10/2001
Description
MENTION D'OFFICE : SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2001, ME HELENE GASCON, 6, RUE GAMBETTA, B.P. 224, 32004 AUCH CEDEX 4, A ETE DESIGNEE EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS ET COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN EN REMPLACEMENT DU MANDATAIRE PRECEDEMMENT DESIGNE. Date d'effet : 28/09/2001
Numéro d'observation
2452
Date d'ajout
04/10/2001
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 28/09/2001 , MR CLAUDE RICAUD A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE Date d'effet : 28/09/2001
Numéro d'observation
2519
Date d'ajout
25/11/1998
Description
MENTION D'OFFICE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 20/11/98 ARRETANT LE PLAN DE CONTINUATION DE GROUPE PARTENAIRES ET DESIGNANT EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME JEAN CLAUDE COUMET 6, RUE GAMBETTA BP 224 32004 AUCH CEDEX REPRESENTANT DES CREANCIERS MAINTENU : ME J.CLAUDE COUMET 6 RUE GAMBETTA - BP 224 32004 AUCH CEDEX A COMPTER DU 20/11/98
Numéro d'observation
2035
Date d'ajout
23/09/1998
Description
MENTION D'OFFICE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 18.09.98 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA POURSUITE D'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS (20.11.98) A COMPTER DU 18/09/98
Numéro d'observation
1216
Date d'ajout
03/06/1998
Description
MENTION D'OFFICE DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS FAITE PAR MR POSSANI ROBERT EN DATE DU 14.05.98 A COMPTER DU 14/05/98
Numéro d'observation
1224
Date d'ajout
03/06/1998
Description
MENTION D'OFFICE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 29/05/98 PRONONCANT L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : GROUPE PARTENAIRES JUGE COMMISSAIRE DESIGNE : MR ROBERT AUVERGNAS REPRESENTANT DES CREANCIERS NOMME : ME JEAN-CLAUDE COUMET 6 RUE GAMBETTA BP 224 32004 AUCH CEDEX LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS EST FIXEE PROVISOIREMENT AU 14/05/98 ET LA DUREE DE LA PERIODE D'OBSERVATION A 4 MOIS A COMPTER DU 29/05/98
Numéro d'observation
2028
Date d'ajout
03/09/1997
Description
CHANGEMENT DE GERANT : ANCIEN : DUCASSE BERNARD ; NOUVEAU : POSSANI ROBERT A COMPTER DU 23/06/97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 55 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 8 384.70 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).