Entreprise : SOCIETE INGENIERIE SANTE ASSURANCE MALADIE RESSOURCES - SIREN 404 932 311
Identité
Dénomination
SOCIETE INGENIERIE SANTE ASSURANCE MALADIE RESSOURCES
Sigle
ISAM RESSOURCES
SIREN (siège)
404 932 311
Date d'immatriculation au RNE
25/03/2011
Début d’activité
15/05/1996
Date de fin de la personne morale
24/03/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Formation expertise Technico-économique conseil ingénierie et études en santé et assurance maladie
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
75 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAIGNE MICHEL , ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Cachan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/05/1996
Siret
40493231100032
Nom commercial
ISAM RESSOURCES
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Formation expertise Technico-économique conseil ingénierie et études en santé et assurance maladie
Adresse
75 RUE DE LOURMEL
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/02/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/07/2002
Siret
40493231100024
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
128 BD VOLTAIRE
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/02/1996
Siret
40493231100016
Enseigne
ISAM RESSOURCES
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
5 AV LEON EYROLLES
94230 , CACHAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
22/07/2015
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/03/2011
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 15-07-2009
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).