Entreprise : YANAES - SIREN 404 924 425
Identité
Dénomination
YANAES
SIREN (siège)
404 924 425
Date d'immatriculation au RNE
29/04/1996
Dissolution
Date de fin de la personne morale
28/04/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
55 AV DE NIEUPORT 28100 DREUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELYLLE CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Commune de résidence
LE MANS
Nom, Prénom(s)
PASTOL NICOLAS , JEAN , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
DREUX
Nom, Prénom(s)
MASSOT DELPHINE , MYRIAM , LILIANE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
DREUX
Nom, Prénom(s)
MASSOT MARINE , DELPHINE , COLETTE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
DREUX
Dénomination
KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LEVALLOIS PERRET
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/04/1996
Siret
40492442500014
Code APE
671C
Origine du fonds
Création
Activité principale
LA PRISE DE PARTICIPATIONS DANS TOUTES SOCIETES COMMERCIALES OU CIVILES, L'ACQUISITION, L'EXPLOITATION DE TOUTES ENTREPRISES COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES, LA GESTION D'ENTREPRISES ET DE PARTICIPATIONS ET TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES S'Y RAPPORTANT
Adresse
55 AV 55 AV. NIEUPORT
28100 , DREUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1358
Date d'ajout
22/08/1997
Description
Modification autre MODIFICATION CLASSIQUE L'AGE EN DATE DU 19/08/96 A : - PRONONCE LA DISSOLUTION ANTICIPEE ET LA MISE EN LIQUIDATION DE LA SOCIETE, A COMPTER DE CE MEME JOUR. - NOMME COMME LIQUIDATEUR, POUR LA DUREE DE LA LIQUIDATION : ** MELLE MARINE MASSOT, 55 AVENUE NIEUPORT - 28100 DREUX - DECIDE QUE LES ACTES ET DOCUMENTS CONCERNANT LA LIQUIDATION DOIVENT ETRE NOTIFIES ET LA CORRESPONDANCE ADRESSEE AU : 55 AVENUE NIEUPOT - 28100 DREUX.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).