Entreprise : SARL PAUL JEAN JACQUES - SIREN 404 914 400
Identité
Dénomination
SARL PAUL JEAN JACQUES
SIREN (siège)
404 914 400
Date d'immatriculation au RNE
21/06/1996
Début d’activité
02/05/1996
Date de fin de la personne morale
20/06/2046
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Dépôt de pains et pâtisseries
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Capital minimum
7622.45 EUR
Adresse du siège
172 PERRIN 84210 ALTHEN-DES-PALUDS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAUL JEAN-JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Le Pontet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/05/1996
Siret
40491440000035
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Dépôt de pains et pâtisseries
Adresse
172 PERRIN
84210 , ALTHEN-DES-PALUDS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Althen-les-paluds
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/04/1996
Siret
40491440000027
Code APE
522G
Adresse
75 AV CHARLES DE GAULLE
84130 , LE PONTET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7815
Date d'ajout
04/05/2018
Description
Radiation du RCS le 04/05/2018 avec effet au 04/05/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2108
Date d'ajout
08/04/2003
Description
RESILIATION DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE PAR PAUL JEAN JAQUES LA SOCIETE DEVIENT SANS ACTIVITE Date d'effet : 31/12/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).