Entreprise : A.M.A.C.E. - SIREN 404 903 585
Identité
(Entreprise radiée le 14/05/2021)
Dénomination
A.M.A.C.E.
SIREN (siège)
404 903 585
Date d'immatriculation au RNE
25/04/1996
Date de fin de la personne morale
24/04/2095
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50040 EUR
Adresse du siège
66 B RUE DES DOUETS 37100 TOURS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LORENT PIERRE , JULIEN , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Neuvy-Le-Roi
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/04/1996
Siret
40490358500010
Code APE
524H
Adresse
13 RUE DU HAINAUT
37100 , TOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/04/1996
Siret
40490358500028
Nom commercial
LOLIMO
Enseigne
A.M.A.C.E.
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACHAT, VENTE, INSTALLATION, AMENAGEMENT DE MOBILIER DE BUREAU, ACCESSOIRES
Adresse
66 B RUE 66B rue des Douets
37100 , Tours - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
14/05/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
14/05/2021
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 11/05/2021
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
14/10/2015
Description
Jugement du tribunal de Commerce de TOURS en date du 13/10/2015 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 01/05/2015, désignant en qualité de liquidateur Selarl Villa, mission conduite par Maître Julien VILLA 18 rue Néricault Destouches BP 31348 37000 TOURS.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
26/12/2005
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. DECISION DU - NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE MALGRE CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A 1/2 DU CAPITAL SOCIAL, SUITE A DECISION DU 26/12/2005.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/04/1996
Description
- HISTORIQUE DES OBSERVATIONS DEPUIS LE 25/04/1996 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : 13 RUE DU HAINAULT 37100 TOURS.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
10/04/1996
Description
PRECISION SUR L'ACTIVITE : - DATE DE DEBUT D'ACTIVITE : 10/04/1996.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).